Está en la página 1de 15

I. Lee con mucha atención y completa.

La adición es una operación que consiste en __________________


una cantidad determinada a otra.

Ejemplo:

12 + operador
Sumandos
3
suma

II. Ordena los números, estableciendo la relación correcta entre sumandos y suma. Guíate del
ejemplo.

9 4 5 + 4 = 9
5 = ____________________ 27 45 18 = ____________________

8 13 5 = ____________________ 43 13 30 = ____________________

12 25 13 = ____________________ 48 54 6 = ____________________

18 40 22 = ____________________ 30 77 47 = ____________________

17 32 49 = ____________________ 68 45 23 = ____________________
¡Sí se puede!
* Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno y coloca los resultados en la guía.
 26 340 + 78 975 + 3 264 = ____________________________________
 
  99 900 - 13 030 = ____________________________________

 20 700 + 300 + 3 489 + 4 756 = ____________________________________

 123 789 - 23 840 = ____________________________________

 17 586 + 14 983 + 14 + 200 = ____________________________________

 1 370 x 29 = ____________________________________

 28 290 x 79 = ____________________________________

 2 860 x 99 = ____________________________________

 15 245 x 86 = _________________________________________

 300 000  3 000 = _________________________________________



  456 590  25 = _________________________________________

 77 893  76 = _________________________________________

 12 347  20 = _________________________________________

• 23 412 + 1 620 + 8 416 = _________________________________________

• 48 146 + 18 426 + 6 432 = _________________________________________

• 124 326 - 94 355 = _________________________________________

• 105 046 - 74 863 = _________________________________________


Nos divertimos sumando y pintando

Colorea el dibujo de la siguiente


página de acuerdo a la clave.
No olvides resolver los ejercicios
en el cuaderno y copiar el
resultado en esta página.

ROJO NARANJA

17 462 + 48 032 = 49 303 + 56 302 =


452 542 + 49 781 = 206 572 + 45 732 =
435 492 + 102 354 =
75 412 + 47 103 =
269 142 + 305 603 =

VERDE AMARILLO

66 035 + 58 471 = 72 971 + 45 432 =


181 035 + 76 941 =

CELESTE MARRÓN

146 035 + 15 362 = 69 745 + 55 712 =


43 078 + 26 092 = 593 452 + 142 783 =
736 235
0
17
69
65 494 574 745

537 846 118 403 122 515

46
537 8
502 323 122 515

736 235
76
79

105 605
25

06
45
12

397 252 304


1
16
125 457

736 235
125 457
Resolviendo problemas
* En tu cuaderno plantea y desarrolla los siguientes problemas, luego marca la alternativa
correcta.

1. Un ganadero compra reses por S/. 30 000; carneros, por S/. 8 000 y paga por el transporte
S/. 4 200. ¿Cuánto gastó en total?

a) S/. 32 200 b) 40 000 c) 4 220 d) 42 200

2. Se ha importado 734 816 toneladas de arroz de Japón y 184 736 toneladas, de China.
¿Cuántas toneladas de arroz se han importado?

a) 919 551 b) 919 552 c) 723 461 d) 919 321

3. En una semana un centro de reciclaje recolectó 10 964 botellas blancas, 11 396 botellas
marrones, 22 765 botellas verdes y 4 379 botellas azules. ¿Cuántas botellas recolectó en
total?

a) 49 504 b) 59 504 c) 39 504 d) 4 950

4. Una textilería fabricó 25 300 chompas, 13 233 gorros de lana, 16 974 guantes y 10 476
chalinas. ¿Cuántas prendas hizo en total la textilería?

a) 15 398 b) 45 784 c) 65 983 d) 60 983

5. En un platillo de una balanza se tiene 3 500 gr. de arroz y 4 856 gr. de lentejas. ¿Cuánto
debo colocar en el otro platillo para poder equilibrar la balanza?

a) 8 476 gr b) 8 356 gr c) 7 456 gr d) 2 453 gr

6. Mario tienen S/. 27 976 e Iris S/. 800 más que Mario. ¿Cuánto dinero tiene Iris? ¿Cuánto
tienen entre los dos?

a) S/. 28 777 y 55 752 b) 28 776 y 56 752


c) 18 776 y 45 553 d) 38 746 y 25 346
I. Lee con atención y completa.

La sustracción es una operación inversa a la adición, que consiste


en _____________________ una cantidad determinada a otra.

Sus elementos son:

minuendo 15 - operador
sustraendo 7
diferencia

Entonces: ____ + 7 = 15 Diferencia + sustraendo = minuendo

II. En el siguiente pupinúmeros, colorea las sustracciones que encuentres. (diagonal, vertical,
horizontal, o de derecha a izquierda).

45 17 28 10 11 12 13 75 50 25 14 15

16 17 18 19 9 50 35 15 5 20 16 17

14 17 5 12 18 19 30 20 10 3 3 18

13 10 3 10 11 79 48 26 25 5 22 19

43 42 41 13 12 35 18 30 8 47 5 20

68 52 90 47 43 62 30 58 24 23 15 21

70 30 40 50 15 17 40 60 32 16 16 32

70 80 40 40 16 18 45 10 35 13 12 25

Practiquemos
* Halla la diferencia:

897 666 - 896 520 789 216 - 256 116

596 711 - 116 236 876 520 - 514 610

999 126 - 376 108 896 511 - 706 203

906 186 - 731 163 721 617 - 206 420

453 284 - 312 766 843 644 - 688 433


Resolviendo problemas
* Resuelve los problemas en tu cuaderno y luego marca la alternativa correcta.

1. Una inmobilaria compró un departamento por S/. 648 320 y lo vendió en


S/. 668 097. ¿Cuánto ganó por la venta?

a) S/. 19 777 b) S/. 1 977 c) S/. 29 777 d) S/. 19 700

2. Un automóvil avanzó 10 250 km y luego retrocedió 1 235 km. ¿En qué kilómetro se
encuentra ahora?

a) 11 485 km b) 9 015 km c) 915 km d) 8 755 km

3. Santiago tiene S/. 73 800 y quiere comprarse una casa que cuesta S/. 140 879. ¿Cuánto
dinero le falta?

a) S/. 57 947 b) S/. 214 679 c) S/. 67 079 d) S/. 13 231

4. El primer telegrama se envió en el año de 1 832 y el primer televisor se construyó en el


año 1 926. ¿Cuántos años después de que se envió el primer telegrama, se construyó el
primer televisor?

a) 74 b) 94 c) 30 d) 84

5. El primer teléfono fue inventado en el año 1 876 y la primera computadora digital


electrónica se inventó en el año 1 946. ¿Cuánto tiempo después de haber inventado el
teléfono se inventó la computadora?

a) 80 b) 60 c) 70 d) 90

6. Si Arturo nació en el año 1 988 y su hermana nació en el año 1 995, ¿por cuántos años
Arturo es mayor que su hermana?

a) 14 b) 13 c) 8 d) 7
¡Tú puedes hacerlo!
I. Lee con atención:

En las operaciones combinadas de adición y sustracción, si no hay paréntesis, se resuelven


las adiciones y sustracciones en el orden en que aparecen.

Si hay paréntesis, se resuelven primero las operaciones que están dentro del paréntesis, luego
los corchetes y las llaves.

Ejemplo:

85 - 25 + 80 - 35 = (99 - 38 + 40) + 23 =

II. Sabiendo la regla. Ahora verifica y corrige si es necesario las operaciones de los
ejemplos anteriores.

III. Cálculo mental:


- 30 - 18 + 15 - 9 =
- 18 + (14 - 4) + 5 =
- 18 - (13 - 10) + (35 + 5) =
- (9 + 5) - (10 - 8) =
- 13 + (18 - 15) - (10 + 5) =
- (14 + 17) - (12 + 10) =
Practiquemos
* Encuentra el resultado de las siguientes operaciones combinadas:

100 950 - 75 116 + 62 720 99 761 - 73 511 + 29 999


__________ + ______ __________ + ______
________________ ________________

560 211 - 426 006 + 310 061 620 311 + 116 514 - 427 162
__________ + ______ __________ - ______
________________ ________________

999 999 - 721 526 + 116 511 526 116 - 214 006 + 86 119
__________ + ______ __________ + ______
________________ ________________

99 711 + 521 710 - 386 116 710 711 - 26 711 + 116 061
__________ - ______ __________ + ______
________________ ________________
Sigamos practicando
1. Encuentra el resultado, resolviendo primero lo que está dentro de los paréntesis:

(70 349 + 25 896) - 52 374 (31 897 + 15 231) - 2 589

_______________ - _______ _______________ - _______

__________________________ __________________________

76 432 + (22 586 - 4 321) 8 740 + (900 000 - 85 745)

_______________ + _______ _______________ + _______

__________________________ __________________________

(23 786 - 9 501) + 22 340 (10 095 + 2 799) - 7 953

_______________ + _______ _______________ - _______

__________________________ __________________________
2. Resuelve las operaciones, efectuándolas en el orden en que se encuentran:

(22 350 + 279) - 3 570 = 3 798 + 3 093 - 795 =

_______ - ____ _______ - ____

______________ ______________

2 097 - 309 + 986 = 9 086 - 2 009 + 395 =

____ + _______

______________ ______________
Encontramos la frase escondida

Al final de cada operación combinada encontrarás una


letra que corresponde a la frase escondida. Resuélvelas
en el cuaderno; y en la página siguiente, ubica la letra en
el lugar que le corresponde de acuerdo a los resultados
obtenidos.

a) 14 205 + 7 852 - 12 890 + 6 258 C

b) 78 569 - 42 368 + 26 785 - 25 418 D

c) 451 261 + 167 258 - 307 002 + 18 472 S

d) [78 259 + (69 047 - 27 651) - 74 239] T

e) {56 327 - [98 256 - (35 478 + 24 705)]} L

f) {(45781 + 98570) - (48087 + 12782)} M

g) {891 635 - 425 120} + 247 850 - 135 478 U

h) 247 368 + 458 027 - 367 258 - 125 782 I

i) 78 259 - 36 725 + 41 257 + 35 719 E

j) [(45 236 + 25 297) - 25 029 - (12 781 + 7 800)] O

k) (12 347 - 4 780) + [48 027 + (12 713 - 5 714)] N

l) [(78 045 + 58 217) - 37 809 - (4 501 + 8 368)] R

m) 189 364 - [78 254 + (94 287 - 28 095)] A


Ahora, encuentra
la frase.

__________ __________ __________ __________ __________


15 425 578 887 212 355 37 568 118 510

__________ __________ __________


83 482 24 923 329 989

__________ __________ __________ __________


62 593 578 887 118 510 329 989

__________ __________ __________


45 416 85 584 44 918

________ ________ ________ ________ _______ ________


44 918 18 254 212 355 83 482 118 510 62 593

________ ________ ________ ________ _______ ________


45 416 44 918 15 425 212 355 24 923 62 593
¡Sí se puede!
* Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno y coloca las respuestas en la guía.
 70 380 + 40 970 + 88 532 = ______________________________________

 25 538 + 58 500 + 7 492 = ______________________________________

 135 487 + 12 389 + 208 = ______________________________________

 79 345 + 120 260 + 35 = ______________________________________

 10 238 - 2 345 = ______________________________________

 127 987 - 45 245 = ______________________________________

 139 999 - 101 978 =_______________________________________


  
  33 786 x 97 = ______________________________________________

  126 345 x 199 = ______________________________________________

 476 978 x 245 = ______________________________________________

 96 745  35 = _______________________________________________

 46 976  78 = _______________________________________________

 143 948  101 = _______________________________________________

 12 436 + (2 000 - 1 987) = _______________________________________

 (134 765 - 22 466) + (32 600 - 300) = ________________________________

 (478 243 - 12 430) + 199 999 = ________________________________