Está en la página 1de 22

Nuevo algoritmo

de Multiplicación
Descubriendo nuevas
posibilidades y desarrollando
alternativas con los números.

Autor Gabriel Martin Zeolla

46 x 93=

4 2
6
+ 1 8
4 2 7 8

Algoritmo Argentino
2

Nuevo algoritmo de multiplicación


Autor e investigador: Zeolla Gabriel Martín

Zeolla, Gabriel Martin Nuevo algoritmo de multiplicación : algoritmo argentino / Gabriel


Martin Zeolla. - 1a edición para el alumno - San Vicente : Gabriel Martin Zeolla, 2018.
Libro digital, Amazon Kindle Archivo Digital: online ISBN 978-987-783-041-5 1.
Matemática. I. Título. CDD 510.72

Índice
Introducción
Demostración y funcionamiento

Operaciones y ejemplos de:

1) Dos dígitos por dos dígitos.


2) Dos dígitos por tres dígitos.
3) Tres dígitos por tres dígitos.
4) Tres dígitos por cuatro dígitos.
5) Tres dígitos por cinco dígitos.
6) Cuatro dígitos por cinco dígitos.
7) Números Decimales.
8) Dos formas de resolver la misma cuenta.
9) Descomposición de las multiplicaciones Método Natural.
10) Descomposición de las multiplicaciones Método Alternativo.
11) Aplicación del Algoritmo Argentino en fracciones.
12) Algoritmo Argentino Método de Transformación.
13) Algoritmo Argentino y los números Binarios.
14) Conclusión.
3

Titulo: Nuevo algoritmo de multiplicación.


Autor: Zeolla, Gabriel Martin
Comentarios: 22 páginas
Teoría de números
gabrielzvirgo@hotmail.com

Versión 2

Introducción
Un algoritmo de multiplicación es un algoritmo (o método) para multiplicar dos
números. Dependiendo del tamaño de los números, existen diferentes
algoritmos. Los algoritmos de multiplicación existen desde el advenimiento
del sistema decimal.

Esta investigación nació por la fascinación de encontrar alternativas a los


métodos tradicionales de multiplicación, las matemáticas védicas son un
ejemplo de ellas, inspirado y fascinado por su simpleza comencé a buscar otras
posibilidades hasta que logre encontrar y descubrir un método maravilloso
que funciona y es absolutamente desconocido hasta la fecha.

Resumen:
Este documento desarrolla y demuestra el descubrimiento de un nuevo
algoritmo de multiplicación que funciona absolutamente con todos los números.
A este nuevo método lo denominare Algoritmo Argentino ya que nació en
noviembre de 2018 en Argentina, Buenos Aires, San Vicente.

82 x 91 =

7 4
6
+ 2
7 4 6 2

El 82 seria el multiplicando y el 91 el multiplicador, el resultado


es el producto.

El algoritmo Argentino de multiplicación requiere el aprendizaje


previo de las tablas de multiplicar.
4

Demostración del funcionamiento del Algoritmo


Argentino

1) Dos dígitos por dos dígitos.


Este algoritmo es muy grafico y sencillo visualizando los ejemplos podremos observar y
comprender fácilmente su funcionamiento. La clave del funcionamiento está sustentada en
la armonía del numero 9. Los numeros se acomodan de arriba hacia abajo comenzando
por la izquierda de forma escalonada en sus unidades.

En el ejemplo A podemos ver como el número 4 del (42 multiplica al 6 del número (67) ,
luego suma 7 (unidad del número 67).
Luego el número 2 del (42) multiplica al número 6 (del numero 67), luego resta 7 (unidad
del numero 67).
Luego multiplica ambas unidades 2x7.
Realizamos la suma y obtenemos un valor total que no es el resultado, todavía debemos
hacer una resta para llegar al final.
Esta resta sale de multiplicar al 5 por la unidad del multiplicando (7) (El número 5 lo
obtenemos de restar 9-4=5, el 4 es la decena del multiplicador) El 9 será una
constante para cualquier multiplicación de dos dígitos.
Al restar obtenemos el producto.

Ejemplos:

Ejemplo A Ejemplo B

El número 5 es lo que le falta al 4 para llegar a 9. El número 6 es lo que le falta al 3 para llegar a 9.
5 6

67 x 42 = 2.814 59 x 36 = 2.124

A) 4x6+7 3 1 A) 3x5+9 2 4
B) 2x6-7 5 B) 6x5-9 2 1
C) 2x7 + 1 4 C) 6x9 + 5 4
Total 3 1 6 4 Total 2 6 6 4
D) 7x5 - 3 5 D) 9x6 - 5 4
Producto 2 8 1 4 Producto 2 1 2 4
5

Ejemplo C Ejemplo D

El número 0 es lo que le falta al 9 para llegar a 9 El número 0 es lo que le falta al 9 para llegar a 9
0 0

84 x 91 = 7.644 28 x 93 = 2.604

A)9x8+4 7 6 A) 9x2+8 2 6
B)1x8-4 4 B) 3x2-8 -2
C)1x4 + 4 C) 3x8 + 2 4
Producto 7 6 4 4 Producto 2 6 0 4

No hay resta al multiplicar 4 x 0 No hay resta al multiplicar 8 x 0

Ejemplo E Ejemplo F

El número 5 es lo que le falta al 4 para llegar a 9. El número 6 es lo que le falta al 3 para llegar a 9.
5 6

67 x 42 = 2.814 59 x 36 = 2.124

A) 4x6+7 3 1 A) 3x5+9 2 4
B) 2x6-7 5 B) 6x5-9 2 1
C) 2x7 + 1 4 C) 6x9 + 5 4
Total 3 1 6 4 Total 2 6 6 4
D) 7x5 - 3 5 D) 9x6 - 5 4
Producto 2 8 1 4 Producto 2 1 2 4

Ejemplo de multiplicación usando un dígito.

En este caso, debemos completar con 0 en el multiplicador para completar la


operación con el algoritmo propuesto. El método es exactamente el mismo que en
el punto anterior.

El número 9 es lo que le falta al 0 para llegar a 9. El número 9 es lo que le falta al 0 para llegar a 9.
9 9

89 x 08 = 712 13 x 06 = 78

A) 0x8+9 9 A) 0x1+3 3
B )8x8-9 5 5 B) 6x1-3 0 3
C) 8x9 + 7 2 C) 6x3 + 1 8
Total 1 5 2 2 Total 3 4 8
D) 9x9 - 8 1 D) 3x9 - 2 7
Producto 7 1 2 Producto 0 7 8
6

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

𝐴𝐵 ∗ 𝐶𝐷 =

𝐶∗𝐴+𝐵 + 𝐷∗𝐴−𝐵 + 𝐵∗𝐷 − 𝐵 ∗ (9 − 𝐶)

Como podemos observar se forman 3 términos que suman y un cuarto que resta. Para lograr la
suma, al primer término lo multiplicamos por 100, al segundo por 10 y al tercero por uno. Al
término que resta se lo multiplica siempre por 10.

𝐶 ∗ 𝐴 + 𝐵 ∗ 100 + 𝐷 ∗ 𝐴 − 𝐵 ∗ 10 + 𝐵 ∗ 𝐷 ∗ 1 − 𝐵 ∗ 9 − 𝐶 ∗ 10

Para más información leer el capitulo 10 sobre la descomposición de las multiplicaciones.

Dos dígitos por tres dígitos.

Utilizamos los mismos criterios que en los ejemplos anteriores. Veremos que cuando multiplica
la centena realiza una suma y cuando multiplica la unidad realiza una resta. Cuando multiplica
la decena solo tomamos el resultado.
También deberemos tener en cuenta el número de la decena y la centena, ya que 99 menos
este número nos da un valor que será útil para multiplicar con la unidad del multiplicando,
este resultado se aplica con una resta final.

Ejemplo A Ejemplo B

El número 27 es lo que le falta al 72 para llegar El número 43 es lo que le falta al 56 para llegar a
a 99. 99.
27 43

76 x 726 = 55.176 76 x 562 = 42.712

A) 7x7+6 5 5 A) 5x7+6 4 1
B) 2x7 1 4 B) 6x7 4 2
C) 6x7-6 3 6 C) 2x7-6 8
D) 6x6 + 3 6 D) 2x6 + 1 2
Total 5 6 7 9 6 Total 4 5 2 9 2
E) 6x27 - 1 6 2 E) 6x43 - 2 5 8
Producto 5 5 1 7 6 Producto 4 2 7 1 2
7

Ejemplo C Ejemplo D

El número 00 es lo que le falta al 99 para El número 00 es lo que le falta al 99 para


llegar a 99. llegar a 99.
00 00

58 x 996 = 57.768 76 x 991 = 75.316

A) 9x5+8 5 3 A) 9x7+6 6 9
B) 9x5 4 5 B) 9x7 6 3
C) 6x5-8 2 2 C) 1x7-6 1
D) 6x8 + 4 8 D) 1x6 + 6
Producto 5 7 7 6 8 Producto 7 5 3 1 6

E) no hay resta E) no hay resta

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

𝐴𝐵 ∗ 𝐶𝐷𝐸 =

𝐶 ∗ 𝐴 + 𝐵 ∗ 1000 + 𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 100 + 𝐸 ∗ 𝐴 − 𝐵 ∗ 10 + 𝐸 ∗ 𝐵 ∗ 1 − (𝐵 ∗ 99 − 𝐶𝐷 ) ∗ 10
8

2) Tres dígitos por tres dígitos.

Aplicamos los mismos conceptos que en los ejemplos anteriores aunque debemos tener en
cuenta que al tener 3 cifras en el multiplicando debemos tomar dos cifras para realizar la
operación. Por lo cual la centena del multiplicador tomara las dos primeras unidades para
realizar la operación, lo mismo hará la decena y la unidad. Por último se multiplican las
unidades de ambos.

Ejemplo A Ejemplo B

El número 43 es lo que le falta al 56 para llegar a El número 04 es lo que le falta al 95 para llegar a
99. 99.
43 04

128 x 562 = 71.936 348 x 956 = 332.688

A) 5x12+8 6 8 A) 9x34+8 3 1 4
B) 6x12 7 2 B) 5x34 1 7 0
C) 2x12-8 1 6 C) 6x34-8 1 9 6
D) 2x8 + 1 6 D) 6x8 + 4 8
Total 7 5 3 7 6 Total 3 3 3 0 0 8
E) 8x43 - 3 4 4 E) 8x4 - 3 2
Producto 7 1 9 3 6 Producto 3 3 2 6 8 8

Si cambiamos los números por letras obtenemos:

128 x 562=

12=A
8=B
5=C
6=D
2=E
𝐴𝐵 ∗ 𝐶𝐷𝐸 =

𝐶 ∗ 𝐴 + 𝐵 ∗ 1000 + 𝐷 ∗ 𝐴 ∗ 100 + 𝐸 ∗ 𝐴 − 𝐵 ∗ 10 + 𝐸 ∗ 𝐵 ∗ 1 − (𝐵 ∗ 99 − 𝐶𝐷 ) ∗ 10

Para más información leer el capitulo 10 sobre la descomposición de las multiplicaciones.


9

3) Tres dígitos por cuatro dígitos.


Ejemplo A Ejemplo B

El número 145 es lo que le falta al 854 para llegar El número 054 es lo que le falta al 945 para llegar
a 999. a 999.
145 054

348 x 8.541 = 2.972.268 348 x 9.458 = 3.291.384

A) 8x34+8 2 8 0 A) 9x34+8 3 1 4
B) 5x34 1 7 0 B) 4x34 1 3 6
C) 4x34 1 3 6 C) 5x34 1 7 0
D) 1x34-8 2 6 D) 8x34-8 2 6 4
E) 1x8 + 8 E) 8x8 + 6 4
Total 2 9 8 3 8 6 8 Total 3 2 9 5 7 0 4
F) 8x145 - 1 1 6 0 F) 8x54 - 4 3 2
Producto 2 9 7 2 2 6 8 Producto 3 2 9 1 3 8 4

4) Tres dígitos por cinco dígitos.

Ejemplo A Ejemplo B

El número 1254 es lo que le falta al 8745 para llegar a El número 0087 es lo que le falta al 9912 para llegar a
9999. 9999.
1254 0087

125 x 87.458 = 10.932.250 875 x 99.125 = 86.734.375

A) 8x12+5 1 0 1 A) 9x87+5 7 8 8
B) 7x12 8 4 B) 9x87 7 8 3
C) 4x12 4 8 C) 1x87 8 7
D) 5x12 6 0 D) 2x87 1 7 4
D) 8x12-5 9 1 D) 5x87-5 4 3 0
E) 8x5 4 0 E) 5x5 2 5
Total 1 0 9 9 4 9 5 0 Total 8 6 7 3 8 7 2 5
F) 5x1254 - 6 2 7 0 F) 5x87 - 4 3 5
Producto 1 0 9 3 2 2 5 0 Producto 8 6 7 3 4 3 7 5
10

5) Cuatro dígitos por cinco dígitos.

Ejemplo

El número 8843 es lo que le falta al 1156 para llegar a 9999.


8843

1985 x 11.562 = 22.950.570

A) 1x198+5 2 0 3
B) 1x198 1 9 8
C) 5x198 9 9 0
D) 6x198 1 1 8 8
D) 2x198-5 3 9 1
E) 5x2 + 1 0
Total 2 3 3 9 2 7 2 0
F) 5x8.843 - 4 4 2 1 5
Producto 2 2 9 5 0 5 7 0

6) Números decimales
Se resuelve de la misma manera que los casos anteriores, para ubicar la coma contamos los
lugares decimales de ambos números y los sumamos como en el método de multiplicación
tradicional.

Ejemplo A Ejemplo B

998 998

1985 x 0,012 = 23,82 17,34 x 0,012 = 0,20808

A) 0x198+5 5 A) 0x173+4 4
B) 0x198 0 B) 0x173 0
C) 1x198 1 9 8 C) 1x173 1 7 3
D) 2x198-5 3 9 1 D) 2x173-4 3 4 2
E) 5x2 1 0 E) 2x4 8
7 3 7 2 0 6 0 7 2 8
F) 5x998 4 9 9 0 F) 4x998 3 9 9 2
Producto 2 3 ,8 2 0 Producto ,2 0 8 0 8
11

7) Dos formas de resolver la misma cuenta


Podemos resolver las operaciones de dos maneras, la que venimos desarrollando en los
ejemplos anteriores o con el método alternativo.
El método alternativo pretende ahórranos el trabajo de tener que hacer cuentas auxiliares con
numeros grandes e integrarlas en una sola cuenta. Pero hay que prestar atención en como
ubicarlos para no cometer errores.

Ejemplo A

Método Natural Método Alternativo


Aquí la resolvemos como lo he demostrado a lo Aquí aplicamos la misma técnica pero no tomamos
largo del documento. los dos primeros dígitos como en el caso anterior.
Vamos multiplicando digito por digito.

04 04

348 x 956 = 332.688 348 x 956 = 332.688

A) 9x34+8 3 1 4 A) 9x3 2 7
B) 5x34 1 7 0 B) 9x4+8 4 4
C) 6x34-8 1 9 6 C) 5x3 1 5
D) 6x8 + 4 8 D) 5x4 2 0
Total 3 3 3 0 0 8 D) 6x3 1 8
e) 8x4 - 3 2 e) 6x4-8 1 6
Producto 3 3 2 6 8 8 F) 6x8 + 4 8
3 3 3 0 0 8
G) 8x4 - 3 2
Producto 3 3 2 6 8 8
12

Ejemplo B

Método Natural Método Alternativo


Aquí la resolvemos como lo he demostrado a lo largo Aquí aplicamos la misma técnica pero no tomamos
del documento. los dos primeros dígitos como en el caso anterior.
Vamos multiplicando digito por digito.
01 01

253 x 981 = 248.193 253 x 981 = 248.193

A) 9x25+3 2 2 8 A) 9x2 1 8
B) 8x25 2 0 0 B) 9x5+3 4 8
C) 1x25-3 2 2 C) 8x2 1 6
D) 1x3 + 3 D) 8x5 4 0
Total 2 4 8 2 2 3 D) 1x2 2
E) 3x1 - 3 E) 1x5-3 2
Producto 2 4 8 1 9 3 F) 1x3 + 3
2 4 8 2 2 3
G) 3x1 - 3
Producto 2 4 8 1 9 3
13

8) Descomposición de las multiplicaciones Método Natural

Ejemplo A

01

253 x 981 = 248.193

A) 9x25+3 2 2 8
B) 8x25 2 0 0
C) 1x25-3 2 2
D) 1x3 + 3
Total 2 4 8 2 2 3
E) 3x1 - 3
Producto 2 4 8 1 9 3

253𝑥 981 = [ 9𝑥25 + 3 𝑥1000 + 8𝑥25 𝑥100 + 1𝑥25 − 3 𝑥10 + 1𝑥3 𝑥1] − (3𝑥1)𝑥10

253𝑥 981 = 228.000 + 20.000 + 220 + 3 − 30

253𝑥 981 = 248.193

Se multiplica por 1000 ya que el 981 cuenta con tres dígitos, por cada digito corresponde un 0.
La resta final siempre se multiplica por 10 en todos los casos.
14

Ejemplo B

145

348 x 8.541 = 2.972.268

A) 8x34+8 2 8 0
B) 5x34 1 7 0
C) 4x34 1 3 6
D) 1x34-8 2 6
E) 1x8 + 8
Total 2 9 8 3 8 6 8
F) 8x145 - 1 1 6 0
Producto 2 9 7 2 2 6 8

Descomposición

348 𝑥 8.541 =

[ 8𝑥34 + 8 𝑥10.000 + 5𝑥34 𝑥1.000 + 4𝑥34 𝑥100 + 1𝑥34 − 8 𝑥10 + 1𝑥8 𝑥1] − (8𝑥145)𝑥10=

348 𝑥 8.541 = 2.800.000 + 170.000 + 13.600 + 260 + 8 − 11.600

348 𝑥 8.541 = 2.972.268

Se multiplica por 10.000 ya que el 8.541 cuenta con cuatro dígitos, por cada digito corresponde
un 0.
La resta final siempre se multiplica por 10 en todos los casos.
15

9) Descomposición de las multiplicaciones Método Alternativo

Ejemplo

01

253 x 981 = 248.193

A) 9x2 1 8
B) 9x5+3 4 8
C) 8x2 1 6
D) 8x5 4 0
D) 1x2 2
E) 1x5-3 2
F) 1x3 + 3
total 2 4 8 2 2 3
G) 3x1 - 3
Producto 2 4 8 1 9 3

253 𝑥 981 =

[ 9𝑥2 𝑥10.000 + 9𝑥5 + 3 𝑥1.000 + 8𝑥2 𝑥1.000 + 8𝑥5 𝑥100 + 1𝑥2 𝑥100 + 1𝑥5 − 3 𝑥10 +
1𝑥3 𝑥1] − (3𝑥1)𝑥10=

= 180.000 + 48.000 + 16.000 + 4.000 + 200 + 20 + 3 − 30

253 𝑥 981 = 248.193


16

10) Aplicación del Algoritmo Argentino en fracciones.

Ejemplo
24 2
Utilizaremos la fracción
13

24 2 242
= 2
13 13

El método es muy sencillo aplicamos el algoritmo de multiplicación en el numerador y luego


en el denominador.

Numerador Denominador
24 x 24= 576 13 x 13= 169

8 4
4 0
+ 1 6 + 9
8 5 6 4 0 9
- 2 8 - 2 4
Producto 5 7 6 Producto 1 6 9

24 2 242 𝟓𝟕𝟔
= 2=
13 13 𝟏𝟔𝟗

Se puede utilizar este algoritmo también en las operaciones de multiplicación con fracciones,
división con fracciones y sumas y restas de fracciones.
17

11) Algoritmo Argentino Método de Transformación


Este método consiste en descomponer en otros valores al multiplicando.

Mirar ejemplos B y C

A) Ejemplo Método Natural

El Número 134 está formado por el primer término el 13 y la unidad número 4

134 x 541= 72.494

45

134 x 541 = 72.494

A) 5x13+4 6 9
B) 4x13 5 2
C) 1x13-4 9
D) 1x14 + 4
7 4 2 9 4
E) 4x45 - 1 8 0
Producto 7 2 4 9 4

B) Ejemplo de Transformación del Multiplicando

El método de transformación consiste en descomponer el 134


El numero 134 lo podemos transformar en 12-14.
1 2
+ 1 4
1 3 4

Por lo cual 1214 será el valor que usaremos para realizar la operación y obtener de
otra manera el mismo resultado.

El 12 será el primer termino y el 14 La unidad.

45

1214 x 541 = 72.494

A) 5x12+14 7 4
B) 4x12 4 8
C) 1x12-14 -2
D) 1x14 + 1 4
7 8 7 9 4
E) 14x45 - 6 3 0
18

Producto 7 2 4 9 4

C) Otro ejemplo de Transformación del Multiplicando

También podemos descomponer al número 134 en otros valores

Por ejemplo el 11-24

1 1
+ 2 4
1 3 4

El Numero 11 será el primer termino el numero 24 la unidad

45

1124 x 541 = 72.494

A) 5x11+24 7 9
B) 4x11 4 4
C) 1x11-24 -1 -3
D) 1x24 + 2 4
8 3 2 9 4
E) 24x45 - 1 0 8 0
Producto 7 2 4 9 4
19

D) Ejemplo de Transformación del Multiplicador

También podemos descomponer los números del multiplicador y obtener los mismos
resultados que:
134x 541= 72.494

El número 541 lo transformamos en 52-21, también se puede transformar en otros


valores

5 2
+ 2 1
5 4 1

Por lo cual el 5 será el Primer término, el 2 el segundo termino y el 21 la unidad.

47

134 x 5221 =

A) 5x13+4 6 9
B) 2x13 2 6
C) 21x13-4 2 6 9
D) 21x4 + 8 4
7 4 3 7 4
E) 4x47 - 1 8 8
Producto 7 2 4 9 4
20

12) Algoritmo Argentino y los números Binarios


También podemos utilizar este Algoritmo para operar con numeros binarios. Solo
debemos convertir el resultado a número binario. Teniendo en cuenta que para
poder convertirlo debo utilizar los siguientes parámetros:

0=0 (anoto el 0)
1=1 (anoto en 1)
1+1=2=10 (anoto el 0 y me llevo el 1)
2+1=3=11 (anoto el 1 me llevo 1)
3+1=4=20 (anoto el 0 y me llevo 2)
4+1=5=21 (anoto 1 y me llevo 2)
5+1=6=30 (anoto el 0 y me llevo 3)
6+1=7=31 (anoto el 1 me llevo 3)
Etc.
Siempre comenzamos por la derecha y vamos hacia la izquierda.
Esto es aplicable al resultado de una multiplicación binaria únicamente.
Atención: Para convertir un número decimal en Binario se utiliza el método
Tradicional.

A) Ejemplo de Multiplicación de Numeros Binarios

11 x 38= 418

Conversión
11=1011
38=100110

89988

1011 x 100110 = 101211210

1x101+1 1 0 2
0x101 0 0 0
0x101 0 0 0
1x101 1 0 1
1x101 1 0 1
0x101-1 -1
0x1 + 0
1 0 2 1 1 1 0 9 0
- 8 9 9 8 8
Producto 1 0 1 2 1 1 2 1 0

Conversión a Número Binario

1 1 0 1 0 0 0 1 0
equivalente a 418
21

B) Ejemplo de Multiplicación de Números Binarios

27 x 54= 1458

Conversión
27=11011
54=110110

88988

11011 x 110110 = 1212421210

1x1101+1 1 1 0 2
1x1101 1 1 0 1
0x1101 0 0 0 0
1x1101 1 1 0 1
1x1101 1 1 0 1
0x1101-1 -1
0x1 + 0
1 2 1 3 3 1 1 0 9 0
- 8 8 9 8 8
Producto 1 2 1 2 4 2 1 2 1 0

Conversión a Número Binario

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0

equivalente a 1458

El algoritmo Argentino se puede aplicar también al sistema sexagesimal. Este algoritmo


tiene aplicaciones en otras áreas de la matemática que se requiera multiplicar.
22

13) Conclusión
El algoritmo Argentino de multiplicación presenta una exactitud sorprendente, lo cual lo
transforma en un sistema o método confiable y honesto para realizar las operaciones de
multiplicación.

Con este algoritmo utilizamos las tres operaciones básicas para su funcionamiento (Sumas,
restas y multiplicación).

No estoy seguro de que sea más sencillo que el método tradicional de multiplicación pero
tampoco estoy seguro de que sea más difícil. Simplemente es diferente, es una alternativa
novedosa, interesante e incomparable.

El algoritmo Argentino es un complemento fascinante a los diferentes métodos conocidos que


existen de multiplicación en la actualidad.

Profesor Zeolla Gabriel Martin

11/11/2018

Referencias
Zeolla Gabriel M. Nuevo Algoritmo de multiplicación http://vixra.org/abs/1811.0211 (español)

Zeolla Gabriel M. New Multiplication Algorithm http://vixra.org/abs/1811.0320 (Ingles)

Zeolla Gabriel M. Algoritmo de multiplicación distributivo http://vixra.org/abs/1903.0167