Está en la página 1de 8

Universidad Abierta Para Adultos

Ciencias de la Educación

Mención Primer Ciclo de Educación Básica.

MATERIA:

Matemática en Educación Básica 1

PARTICIPANTE:

Oneida MAÑÓN MARTE

Matricula:

16-1246

PROFESOR:

Elvis Garcías
Práctica No. 4

Los números naturales

1) Dado el conjunto P= {x/x es un número natural del 1 al


15}. Determina los números primos que aparecen este
conjunto.

2,3, 5, 7, 9, 11,13

2) Dado el conjunto A= {x/x es un número natural del 2 al


20}. Escriba los números compuestos que aparecen en
este conjunto.

4,6,8,9,10,12,14,16,16,18,20

3) Determine el MCD y MCM de:


MCD
a) (3)=1,3
a) (18) =1, 2,3, 6,918

b) 2=1,2
b) 6= 1,2, 3,6
b) 18=1, 2, 3, 6, 8,18
b) 32 =1, 2, 4, 8, 16,32
c) 7= 1,7
c) 11=1,7
c) 15= 1, 3, 5,15
c) 17 =1,17

d) 2=1, 2
d) 4=1, 2,4
d) 8= 1, 2, 4,8
d) 16=1 2, 4, 8,16
d) 32=1, 2, 4, 8, 16,32
d) 64 =1, 2, 4, 8, 16, 32,64

MCM
3, 18 2 2, 6, 18, 32 2

3 9 3 1 3 9 16 2

1 3 3 1 3 9 8 2

1 1 1 3 9 4 2

1 3 9 2 2

1 3 9 1 3

1 1 3 1 3

1 1 1 1
7, 11, 15, 17 3 2, 4, 8,32, 64 2
7 11 5 17 5 1 2 4 16 32 2

7 11 1 17 7 1 1 2 8 16 2

1 11 1 17 11 1 1 1 4 8 2

1 1 1 17 17 1 1 1 2 4 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 1

MCM= (3,18)=19
MCM= (2, 6, 18,32)=288
MCM= (7, 11, 15,17)=19,635
MCM= (2, 4, 8, 32,64)=64

4) Escribe estas adiciones en forma de multiplicación y


calcula los resultados:
i) 48+48+48+48+48= 5x48=240

ii) 325 + 325 + 325 + 325 =4*325=1,300


5) Utiliza la propiedad conmutativa para colocar los factores
del modo que te resulte más cómodo y calcula los
resultados:
i) 22 x 456 =456*22=10,032

ii) 307 x 19 =19*307=5,833

iii) 182 x 1 001 =1001*182=182,182

6) Utiliza la propiedad asociativa de la multiplicación para


resolver de la forma más cómoda estas multiplicaciones:
a) 2 x 24 x 5 =2*5*24=240

b) 18 x 4 x 10 =4*10*18=720

c) 5 x 8 x 14 =5*8*14=560

10) Calcula los resultados de estas operaciones de dos


maneras distintas, aplicando la propiedad distributiva de la
multiplicación:
i) 7 x (3 + 4) =

7 x (3 + 4) = (7 x 4)+ (7x 3)
7 x (7) = 28+ 21
49 = 49

ii) 10 x (5 + 8) =

10 x (5+8)= (10 x5)+ (10 x8)


10 x (13)=50+80
130=130
iii) (4 + 7) x 5 =

5 x (4+7) = (5 x 4) + (5 x7)

5 x (11) = 20 + 35

55 =55

11) Completa los huecos de modo que se cumplan las


igualdades y señala en cada caso qué propiedad de la
multiplicación has utilizado.
a) 16 x 9 = 9 x 16 Propiedad. Conmutativa: El orden de los factores no
altera el resultado final.

b) 7 x (8 + 9) = (7 x 8) + (7 x 6 ) Propiedad Distributiva: El producto de


un número por una suma es igual que la suma de los productos del número por los
sumandos

c) 5 x (2 x 9) = (5 x 2) x 9 Propiedad asociativa: Podemos agrupar los


factores de diversas maneras sin que varíe el resultado.

12) Calcula los resultados de estas multiplicaciones:


a) 235 x 10 = 2,350

b) 78 x 100 = 7,800

c) 975 x 1089 = 1,061,775

d) 702 x 180 = 126,360

e) 1 867 x 1 090 =2,035,030

f) 56 782 x 1 087 =61,722,034


13) Calcula correctamente las siguientes operaciones
tomando en cuenta que los signos de agrupación se
resuelven primero.
a) (22 – 7 ) x 2 = 4 x (9 + 11 ) =

15 x 2 =30 = 4 x 20 =80

b) 33 x (22 – 21) = ( 7 – 5 ) x 2 =

33 x 1 = 33 = 2x2=4

c) ( 15 – 8 ) x 7 = (22 + 3 ) x (3 + 1 ) =

7 x 7=49 = 25 x4 =100

d) 7 x (11 – 2 ) = (15 – 8 ) x 8 =

7 x 9 = 63 = 7 x 8 =56
14) Resuelva correctamente las siguientes aplicaciones
a) Un grifo estropeado pierde un litro de agua cada media hora.
¿Cuánto perderá cada hora? ¿Cuánto perderá al cabo de un día? Si
no se repara.

30+30= 60min. (1 hora) 1x24= 24 (24 horas tiene 1 día) 24x3(horas)= (si 30 min.
desperdicia medio litro, 60 1)

24*3=72 litros