Está en la página 1de 34

www.mirayescribe.

cl

Tablas del 1 al 12

Tarjetas borrables
M. Virginia Martínez G-H

Presentación 1
¿Cómo usar las tarjetas? 2
¿Par o impar? 3
Tablas del 1 al 12 5
Los gemelos 7
Números al cuadrado 9
Tabla del 0 11
Tabla del 1 13
Tabla del 2 15
Tabla del 3 (con los dedos) 17
Tabla del 4 19
Tabla del 4 (con los dedos) 21
Tabla del 5 (de corrido) 23
Tabla del 5 (forma A) 25
M. Virginia Martínez G-H
www.mirayescribe.cl

Prohibida su reproducción total o parcial


Impreso en Chile - Printed in Chile

Tabla del 5 (forma B) 27


Tabla del 6 29
Tabla del 6 (con los dedos) 31
Tabla del 7 (con los dedos) 35
Tabla del 8 (con los dedos) 39
Tabla del 9 (de corrido) 43
Tabla del 9 (forma A) 45
Tabla del 9 (forma B) 47
Tabla del 9 (con los dedos) 49
Tabla del 10 53
Tabla del 11 55
Tabla del 12 59
Con estas tarjetas podrás aprender
cuánto es 2x4, 3x5 o 6x6
pero de una manera que no olvidarás
porque con estos trucos que te enseñaré
en un 2x3 te transformarás
en un mago experto para multiplicar.

Esta regla nos permite saber si el producto de una


multiplicación será par o impar. Fíjate que fácil es:

PAR x PAR = PAR


PAR x IMPAR = PAR
IMPAR x PAR = PAR
IMPAR x IMPAR = IMPAR
Puedes empezar con las más fáciles; la tabla del 0,1,2,5
y luego sigues con las otras.

Una vez que hayas aprendido el truco de una tabla


de multiplicar, ejercita las tablas que están detrás de las tarjetas,
usando plumón de pizarra.

Luego, revisa el resultado en la tabla de colores de la tarjeta


Nº 5; anota debajo del cuántas correctas tuviste y debajo
de la las incorrectas.

Si tienes alguna incorrecta, vuelve a repasar la tabla y haces


nuevamente los ejercicios, hasta tener todos bien.

Ahora escribe en el una P (par) o una I (impar),


de acuerdo a la regla aprendida.

¡No resuelvas la multiplicación!

2x4=
P P

2x3=
3x6=
P I

I P

0x8=
7x1=
P P

I I
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132

12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¡Mira la tabla! 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

La parte superior 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

es exactamente igual 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

a la parte inferior. 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Si multiplicas 2x8 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
ya sabes que es 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
lo mismo que 8x2.
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120


Por lo tanto,
puedes aprenderte... 11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132

¡LA MITAD DE LA TABLA! 12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144


Entonces, cuando multiplicas dos números NO importa
cuál va primero y cuál después, la respuesta es la misma.

2x4=8 y 4x2=8

¡NO MEMORICES AMBOS!

Solo aprende que:

“Al multiplicar un 2 y un 4 da 8”
Te invito a memorizar estas tablas de multiplicar
porque a futuro, de gran ayuda te serán.

1x1=1 2x2=4 3x3=9


4 x 4 = 16 5 x 5 = 25 6 x 6 = 36
7 x 7 = 49 8 x 8 = 64 9 x 9 = 81
10 x 10 = 100 11 x 11 = 121 12 x 12 = 144

0 multiplicado por cualquier número es 0.

0x8=0
5x5= 1x1=
2x2= 7x7=
9x9= 3x3=
4x4= 12 x 12 =
6x6= 11 x 11 =
8x8= 10 x 10 =

0x5= 0 x 23 =
0x0= 0 x 34 =
0 x 74 = 0 x 11 =
1
1 multiplicado por cualquier número
es el MISMO número.

1x7=7
2
2 multiplicado por cualquier número
es el DOBLE de ese número.

2 x 6 = 12 (6+6)
1x9= 1x0=
1x6= 1 x 11 =
1x4= 1 x 52 =

2x9= 2x2=
2x8= 2x4=
2x0= 2x6=
2x3= 2x5=
2 x 11 = 2x7=
2 x 12 = 2 x 10 =
(con los dedos)
3
7 22 25
4 10 19
8 11 23 26
5 20
¡Fíjate! Naturalmente los dedos 6 9 12 14
13 16
1 7 21
24 27
15 18
de tus manos están divididos
en 3 segmentos. 1 2
3 30
29 28

Izquierda Derecha

3x4=
1 2
Mantén arriba la cantidad de Cuenta los segmentos de
dedos correspondientes al cada uno de esos dedos.
número por el que multiplicarás.

Izquierda
4 dedos arriba 12 segmentos 3x4=12

4
SUMA dos veces el número por el que multiplicarás
y luego vuelve a SUMAR.

4x3=
6 3+3= 6
12 6+6= 12

4x3=12
3x6= 3x2=
3x9= 3x8=
3x3= 3x0=
3x5= 3x4=
3x7= 3 x 10 =

4x5= 4x4=
4x7= 4x8=
4x6= 4x9=
(con los dedos)
4
4x5= 4x7=

Izquierda 1 Izquierda Derecha


Mantén arriba la cantidad
5 dedos arriba de dedos correspondientes al 7 dedos arriba
número por el que multiplicarás.
2
10 Cuenta cada dedo por 2 14
de izquierda a derecha.
3
20 Luego, cuenta nuevamente 26
cada dedo por 2.
4x5=20 4x7=28

(de corrido)
5
Si dices la tabla del 5 de corrido,
saltarás de una cifra terminada en 5
a la siguiente terminada en 0.

Ejemplo: 5, 10, 15, 20, 25, 30...


4x5= 4 x 10 =
4x4= 4x9=
4x7= 4x0=
4x8= 4x2=
4x6= 4x3=

5x0= 5x5=
5x1= 5x6=
5x2= 5x7=
5x3= 5x8=
5x4= 5x9=
(forma A)
5
Añade un 0 a la DERECHA
del número que vas a multiplicar.
Luego DIVIDE el resultado por la mitad.

5x6= agregar

5x6=30 La mitad de 60 es 30

(forma B)
5
Calcula la MITAD del número por el que vas
a multiplicar. Luego MULTIPLÍCALO por 10
(se hace solo poniendo un 0).

5x6=3 La mitad de 6 es 3
a) 3+3
5x6=30 Añadir un 0 3 x 10= 30

5x7=3,5 La mitad de 7 es 3,5


b) 3,5+3,5
Cuando da un número decimal,
5x7=35 se le quita la coma.
5x5= 5x3=
5x9= 5x8=
5x7= 5x2=
5x4= 5x6=

5x4=
5x7=
5x5=
5x0=
5x6=
5x3=
6
Si multiplicas 6 por un número par,
termina en la misma cifra.

6x4=24

6x6=36

6x12=72

(con los dedos)


6
Enumera así
tus dedos
* Si puedes, pégate
un adhesivo en cada
dedo con el número
correspondiente.
Izquierda Derecha

6x6= 6x7=

4x4 4x3

4x3=12
4x4=16 30
30+12=42
10 20 20+16=36 10 20

Contar 10, 20 Contar 10, 20, 30


6x2=
6x8=
6x0=
6x4=
6x9=

6x8= 6x9=

4x2 4x1

50
40
40 30
30

10 20 4x2=8 10 20 4x1=4
40+8=48 50+4=54
Contar 10, 20, 30, 40 Contar 10, 20, 30, 40, 50
6x7=
6x9=
6x8=
6x6=

(con los dedos)


7
Enumera así
tus dedos
* Si puedes, pégate
un adhesivo en cada
dedo con el número
correspondiente.

Izquierda Derecha

7x6= 7x7=

3x4 3x3

20
3x4=12 3x3=9
20 40
10 30
30+12=42 10 30
40+9=49

Contar 10, 20, 30 Contar 10, 20, 30, 40


7x8= 7x9=

3x2 3x1
3x2=6 3x1=3
50
50+6=56 60 50
60+3=63
20 40 20 40
10 30 10 30

Contar 10, 20, 30, 40, 50 Contar 10, 20, 30, 40, 50, 60
7x7=
7x9=
7x6=
7x8=

(con los dedos)


8
Enumera así
tus dedos
* Si puedes, pégate
un adhesivo en cada
dedo con el número
correspondiente.

Izquierda Derecha

8x6= 8x7=

2x4 2x3

2x4=8 2x3=6
20 30 40+8=48 20 30 50 50+6=56
10 40 10 40

Contar 10, 20, 30, 40 Contar 10, 20, 30, 40, 50


8x8= 8x9=

2x2 2x1

2x2=4 2x1=2
60+4=64 30 70 60 70+2=72
30 60 20 50
20 50

10 40 10 40

Contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 Contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
8x7=
8 x 9=
8x6=
8x8=

(de corrido)
9
9 x1 =09
9 x2 =18
9 x3 =27
9 x4 =36
9 x5 =45
9 x6 =54
9 x7 =63
9 x8 =72
9 x9 =81
9 x 10 =9 0
9 x1 =
9 x2 =
9 x3 =
9 x4 =
9 x5 =
9 x6 =
9 x7 =
9 x8 =
9 x9 =
9 x 10 =
(forma A)
9
Para comprobar:
si sumas los dígitos de la respuesta, da 9.

9x5= 45 4+5= 9
9x11= 99 * ¡Pero solo resulta
hasta 9 x 20,
excepto 9 x 11!

(forma B)
9
MULTIPLICA por 10 el número.
Luego RÉSTALE el mismo número.

9x6= 6x10= 60-6= 54


9x3= 9x7=
9x6= 9x4=
9x5= 9x9=
9x8= 9 x 10 =
9x2=

9x3= 9x5=
9x7= 9x4=
9x2= 9x9=
9x8=
9x6=
(con los dedos)
9

Izquierda Derecha

9 2 7

9x1= 9 9x3= 27

8 3 6

1
9x2= 18 9x4= 36

9x2= 9x5=
9x7= 9x3=
9x9= 9x8=
9x4= 9x6=
9x1=
4 5

7 2
9x5= 45

9x8= 72
5 4

9x6= 54 8

6 3 9x9= 81

9x7= 63
10
Añade un 0 al número por el que vas
a multiplicar.

agregar

11
Hasta 11x9: solo repite el dígito.

11x7= 77
De 11x10 a 11x18: escribe la suma de los dígitos
entre ambos dígitos.

11x16=1(1+6)6
11x16= 176
10 x 2 = 10 x 5 =
10 x 7 = 10 x 3 =
10 x 9 = 10 x 8 =
10 x 4 = 10 x 6 =
10 x 1 =

Esto funciona para todos los números de


2 dígitos, pero si la suma es más que 9
tienes que “llevarte el 1”.

11x75= 7(7+5)5
+1

= 7(12)5
= 825
11 x 8 = 11 x 64 =
11 x 37 = 11 x 78 =
11 x 66 = 11 x 22 =
11 x 94 =
11 x 58 =

12
MULTIPLICA el número por 10.
Luego SÚMALE 2 multiplicado por el número.

12x7= 7x10 + 2x7


= 70 + 14
= 84
12 x 3 = 12 x 6 =

12 x 5 = 12 x 12 =

12 x 9 = 12 x 36 =