P. 1
Aritmetica Basica

Aritmetica Basica

|Views: 70|Likes:
Publicado porSarah Watts

More info:

Published by: Sarah Watts on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

José Natividad Fuerte Villaseñor

Uso del ábaco y otro métodos otros s

Aritmética Básica

2 U, 8 D, 0 C, 3 UM
⊄  ⊄            ⊄  ⊄                           ⊄                      ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

= 3,082

Dedicatoria Tres familiares han influido en mi vida, en mi forma de ser y de actuar, mi Abuela Paterna Ma. Dolores, Mi madre María y mi hermana Salud. A ellas dedico este libro aunque ya no están con nosotros. Con cariño del nieto, hijo y hermano

2

Prólogo Impartir la materia de Estructuras Lógico Matemáticas en Licenciatura, fue todo un reto, ya que desde mi concepción y entendimiento, debía mostrar cómo enseñar y cómo aprenden matemáticas l@s alumn@s de nivel primaria. A l@s que enseñaría, estaban predispuestos por las matemáticas “difíciles” así que tenían sus reservas. Al comentar que las matemáticas (aritmética), es una de las materias más fáciles, la mayoría no lo creyó. Al verificar las bases, sorpresa!, a algun@s no dominaban los algoritmos de multiplicar y/o dividir. Al momento de presentar más de una opción para hacer operaciones aritméticas, comentan: “al fin aprendí a multiplicar”, “¿por qué nos enseñan sólo un método de suma, resta, multiplicación y división en la primaria?”, “¿Existen realmente todas esos métodos que menciona?”. En primaria se enseña a operar números de derecha a izquierda (suma, resta y multiplicación) y, la lectura como las escritura son al inverso. Cuando se llega a secundaria, se aprende una materia nueva, álgebra, ésta se opera de izquierda a derecha, acción que confunden a algun@s alumn@s con este cambio y aunque le entienden con el tiempo y la práctica, se sigue empleando una sola técnica o método de resolver operaciones matemáticas.

3

incluye una sección más de cuentas que se denominó columnas y que se le da varios usos dependiendo de las operaciones que se realizan. así como del método inverso. pero se puede usar sin éstas. pero me he distinguido por buscar más de una opción en la solución de problemas. algunas de éstas (el ábaco) es de invención propia. multiplicación y división. El modelo de ábaco que se propone. 4 .No soy matemático. resta. Éstas columnas no las tiene un ábaco común de los que se venden en el mercado. debiendo suplirla con anotación en hojas o con objetos pequeños (por ejemplo semillas) para las llevadas. ni pretendo serlo. de tal caso que aquí se presentan más de cinco métodos y estrategias de operar suma.

7 Pág. 52 Pág.. 47 Pág. 31 5 . Tablas de sumar ………………………… RESTA Tradicional pidiendo prestado …………. 41 Pág. Inversa …………………………………… Desarrollada ……………………………. 54 Pág. 42 Pág.Índice EL ÁBACO Introducción ……………………………… Anotación de cantidades ………………. Tablas de restar ………………………… Por Igualación …………………………… Llegar al sustraendo ……………………. 49 Pág. Modelo de Jaime Martínez ……………. 58 Pág. 55 Pág. Inversa …………………………………… Por complemento ………………………. Por adición igual ………………………. 53 Pág. 54 Pág. Suma ……………………………………… Resta ……………………………………… Multiplicación ……………………………. 56 Pág. 11 Pág 15 Pág. Estrategias mentales de resta infantil … Pág. 25 Pág. División …………………………………… MÉTODOS ARITMÉTICOS SUMA Tradicional ……………………………….. Llegar al minuendo ……………………… Estrategias de resta infantil …………….. Tradicional sacando de la manga ……. 44 Pág. 9 Pág. 43 Pág.. 40 Pág. 48 Pág. 55 Pág.

67 Pág. 66 Pág. 91 Pág. clasificación y correspondencia ………… El sistema decimal de numeración ……. 74 Pág. 78 Pág.MULTIPLICACIÓN Árabe ………………………………………. 75 Pág.. Tres niveles de: seriación. Tradicional ……………………………….………………. DIVISÓN Simplificada ………………………………. 73 Pág. 83 Pág. 60 Pág.. 72 Pág. Desarrollada ……………………………… Por Aproximación ……………………. -. ÷ ………. Simplificada ………………………………. 68 Pág. 80 Pág. 82 Pág. Desarrollada ………………………………. Modelo de Jaime Martínez ……………… Potencia del diez ………………………… Romana (duplicar / mitad) ……………….. Resolución de problemas ………………. Teoría …………………………… ………… Estrategias de enseñanza ………………. x. 71 Pág. De reparto ………………………………… Integral …………………………………….. 62 Pág. Método de las Manos ……………………. Egipcia …………………………………….. Glosario …………………………………… Bibliografía ………………………………… Mis métodos personales ………………… 6 . 93 Pág.. 66 Pág. 68 Pág.. Pág.. 61 Pág. 59 Pág. 83 Pág 84 Pág. 86 Pág. 77 Pág. 95 Tabla de dividir ……………………. 64 Pág.… Tabla de +. 62 Pág. China ………………………………………. Conceptos básicos ………………………. Tabla de Multiplicar……………………….

de izquierda a derecha). ya que es la forma en que se escribe. El ábaco es. NOTA: El término “anotar” se usará para mover las cuentas. un apoyo para realizar los cálculos aritméticos. a nivel primaria. es un magnífico apoyo. 7 . objetos. Teniendo en cuenta que el niñ@ se encuentra en el periodo concreto y requiere de manipular para poder operar. el ábaco por contener “bolas” para contar. en esta guía. sin embargo se sugiere esta. de las filas hacia la izquierda y de las columnas a la derecha (el movimiento se puede cambiar. instrumentos como calculadoras y otros. así cómo lo es papel y lápiz.GUÍA PARA EL USO DEL ÁBACO (método de José Natividad Fuerte) ⊄ signo que representa espacio entre las cuentas.

CM). UM. crear otra forma de razonamiento en el educando. Se pretende con el uso del ábaco. hasta operación de la división. C. Además que sea punto de partida para mejoras de la propuesta de uso. DM. el cual sólo se usa de manera muy básica en la primaria. Esta parte debe quedar bien comprendida por el educando para que pueda sumar y restar. Claro que por el diseño y la propia propuesta se trabaja con resultados de hasta 6 ó 7 dígitos. de acuerdo a la notación (U. EQUIVALENCIAS 10 10 10 10 10 10       U =1 D D =1 C C = 1  UM UM = 1  DM DM = 1  CM CM = 1  UMN (unidad de millón) 8 .Se incluyen ejercicios desde anotación y lectura de cantidades anotadas en él. D. pero es una propuesta más para enseñar a operar números con ayuda de este instrumento. Quizá no sea la manera correcta en que lo usaron y usan los orientales.

es anotar cantidades para dominar el movimiento y valor de cada cuenta según la fila.082 ⊄  ⊄            ⊄  ⊄                           ⊄                      ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 9 . 3 UM ¿Qué Cantidad es? 3. 8 D. 4 C ¿Qué Cantidad es? 456 ⊄ ⊄                     ⊄      ⊄      ⊄                               ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Anotar 2 U. 0 C. 3 D ¿Qué Cantidad es? 37 ⊄ ⊄ ⊄                ⊄                     ⊄                          ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Anotar 6 U.ANOTACIÓN Y LECTURA DE CANTIDADES EN EL ÁBACO La primer actividad a realizar con el ábaco. Anotar 7 U. 5 D.

C.506    ⊄       ⊄                 ⊄       ⊄  ⊄                   ⊄           ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Este último ejemplo incluye CM y se usó el lado de las columnas para representarlas.Anotar 6 U. UM y DM de cada fila así como la cantidad total que se forma. 7 UM. 2 DM. 5 C. EJERCICIO: (Cuál es la cantidad) Escribe las U. D.   ⊄           ⊄            ⊄           ⊄   ⊄                          ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 10 . 0 D. 2 CM ¿Qué Cantidad es? 227.

U= D= C= UM = DM = CABTIDAD = 11 .

se completó la 1ª fila.SUMA (Método tradicional) Sumar 13 + 28 ¿Cuál es el resultado? = 41 PRIMER PASO: Anotar el primer sumando (13) ⊄ ⊄ ⊄      ⊄           ⊄                                              ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ SEGUNDO PASO: Se anotan (agregan) las unidades del siguiente sumando (28). ⊄ ⊄ ⊄      ⊄                                              ⊄           ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ TERCER PASO: Se anota una de la 2ª fila equivalente a las 10 U y se regresan las unidades a su posición original para seguir anotando 1 U. ⊄ ⊄ ⊄       ⊄    ⊄                                                    ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 12 . Al agregar 7 U. éstas cuentas equivalen a una de la 2ª fila.

como se hace de forma escrita. Este método sirve para sumar hasta 5 cantidades de varios dígitos. Los resultados parciales se escriben en la libreta de izquierda a derecha.CUARTO PASO: Se anotan las decenas y se obtiene el resultado 4 D + 1 U = 41 ⊄ ⊄ ⊄       ⊄              ⊄                                          ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Nota: el método tradicional al que me refiero es al de sumar de derecha a izquierda. 13 . método UDC. 1 13 _+ 2 8_ 41 Sumando Sumando Suma Para sumar varias cantidades de varios dígitos se puede resolver por partes. descrito en la resta. (iniciando con unidades).

14 . en otros países. se usa para mostrar y enseñar el concepto de valor posicional o para enseñar el uso de otras bases de numeración. Se sigue usando el ábaco para operaciones aritméticas.EN JAPÓN Y CHINA.

SUMA (Método inverso) Sumar 13 + 28 ¿Cuál es el resultado? = 41 PRIMER PASO: Anotar el primer sumando (13) ⊄ ⊄ ⊄      ⊄           ⊄                                              ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ SEGUNDO PASO: Se anotan primeramente las decenas en la fila correspondiente (2ª fila) 2 decenas (ya que así se lee y dicta. una decena) ⊄ ⊄ ⊄                ⊄                                    ⊄           ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 15 . VEINTIOCHO) ⊄ ⊄ ⊄                ⊄ ⊄                                              ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ TERCER PASO: Se anotan las unidades en la 1ª fila (con 7 se llena el total de la fila que equivale a una de la 2ª fila.

usando el ábaco. D.CUARTO PASO: Se anota una decena y se regresan las unidades para seguir anotando la unidad que falta y se obtiene el resultado. este proceso permite resolver más rápido las operaciones directas o planteadas. C. EL RELOJ Y MATEMÁTICAS ALGUNAS APLICACIONES 16 . UM. (iniciando con la de mayor valor. como se escribe la cantidad cuando se dicta. es al de sumar de izquierda a derecha.). etc. ⊄ ⊄ ⊄       ⊄              ⊄                                          ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Nota: el método inverso al que me refiero.

Este método consiste en anotar y desanotar. Con este método se pueden operar cantidades grandes. centenas. Pregúntale la hora como la dicen los militares. se podrán hacer otras divisiones de fracción. Una hora se divide en 2 medias horas o en 4 cuartos de hora. se incluyen 3: 1. Enteros y fracciones. luego decenas. MÉTODO UDC. 17 . únicamente con el cuidado de disminuir cuentas en el valor superior del minuendo cuando el sustraendo sea mayor.Enséñale al niñ@: Los grados de la circunferencia usando el reloj. son las 14 hrs. forman un ángulo de 95°. si el minuendo es menor que el sustraendo. a) Anotar en la 1ª fila las unidades del sustraendo y en la 2ª las del minuendo. etc. o 2 de la tarde. Ejemplo: Las 1400. Los resultados se escriben en la libreta u hoja de derecha a izquierda (como se dijo es un apoyo para operar). RESTA Para la resta se pueden aplicar varios métodos. O PIDIENDO PRESTADO: Primero se operan las unidades. Ejemplo: Estando la manecilla de minutos en el 12 y la de horas en el 3. Cuando lo domine. se anota en la 3ª fila diez cuentas que equivaldrán a una decena. ANOTAR (mover de derecha a izquierda) DESANOTAR (mover de izquierda a derecha).

⊄ ⊄                                          ⊄      ⊄   ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Desanotando la misma cantidad de cuentas Sustraendo 9 U Minuendo 8 U 2ª fila y 1 U 3ª fila. UNA CUENTA MENOS. Se escribe en una hoja la cantidad restante de cuentas = 9 U ⊄ ⊄  ⊄                                   ⊄              ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 18 . PASARÁ LO MISMO CON LAS CENTENAS Y LAS QUE SIGUEN. c) Anotar las decenas del sustraendo en la 1ª fila y en la 2ª las decenas del minuendo. si el minuendo es menor que el sustraendo. para las centenas.1279 Anotando las unidades del minuendo y del sustraendo.. Desanotar cuentas y escribir el resultado. desanotar de la 3ª. etc.b) De acuerdo a las cuentas de la 1ª fila. Tener presente que cuando se haga esto último se reducirá la cantidad de decenas del minuendo. escribir el resultado en la hoja donde se tiene la resta planteada. se anota en la 3ª fila diez cuentas que equivaldrán a una centena. Ejemplo del método UDC: Restar 4568 . hacerlo de forma similar para las centenas. además de 10 cuentas en la 3ª fila ya que el sustraendo es mayor. d) Proceder como en el inciso b). se desanota igual cantidad de cuentas a la segunda. si es mayor la cantidad de la 1ª fila.

⊄ ⊄                           ⊄           ⊄             ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 19 . tómese en cuenta que el minuendo (las D) disminuyó una cuenta. además de 10 cuentas en la 3ª fila ya que el sustraendo es mayor.⊄             ⊄ Anotando las decenas del minuendo y del sustraendo.

Desanotar cuentas. Las cuentas que queden al lado izquierdo. para seguir desanotando. ANOTANDO MINUENDO Y SUSTRAENDO: a) Anotar el minuendo y el sustraendo (en las filas de arriba el minuendo. en las de abajo el sustraendo). pero con las cuentas de menor valor.Desanotando la misma cantidad de cuentas. iniciando con las de mayor valor del sustraendo y las del mismo valor del minuendo. 2. las filas superiores. en este método. empezando por la 5ª fila si son 3 dígitos en total o en la cuarta si son 2 y. Cuando sea mayor la cantidad de cuentas del sustraendo. sólo puede contener dos dígitos el sustraendo. Repetir el mismo proceso del inciso b). escribiendo el resultado (cuentas que quedan anotadas en la tercer fila. se desanota en el minuendo. desanotar las existentes en el minuendo y convertir una cuenta del valor superior a diez del valor inferior en el minuendo. Se escribe en una hoja la cantidad restante de cuentas =8D ⊄ ⊄  ⊄ ⊄                                      ⊄                       ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Se continua el mismo proceso con las centenas y unidad de millar. al lado izquierdo). Por el diseño del ábaco. PRIMERO. Sustraendo 7 D Minuendo 5 D 2ª fila y 2 D 3ª fila. será el resultado o diferencia de la resta. b) c) d) e) 20 .

Ejemplo del método 2: Restar 347 – 79 a) Paso 1 Se anotan el minuendo (347) y el sustraendo (79)                ⊄      ⊄                ⊄ ⊄           ⊄                ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ b) Paso 2 Se desanota en el sustraendo = 4 D y el minuendo = 4 D  ⊄              ⊄   ⊄                   ⊄            ⊄                ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ c) Paso 3 Convertir cuentas (de las centenas) para seguir desanotando las decenas 21 .

    

    

⊄    

   ⊄ 

    

    

    

  ⊄  

    

    ⊄

 ⊄   

    

    

⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

22

c) Continuación. Se desanota en el sustraendo = 3 D y el Minuendo = 3 D    ⊄       ⊄                          ⊄ ⊄            ⊄                ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

d) Paso 4 Se desanota en el sustraendo = 7 U y el minuendo = 7 U   ⊄ ⊄       ⊄    ⊄                      ⊄                             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

d) Continuación Convertir una decena en unidades en el minuendo, para seguir desanotando. Desanotar las unidades restantes en el sustraendo y la misma cantidad en el minuendo y se obtiene el resultado.    ⊄       ⊄    ⊄                 ⊄                     ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

23

   ⊄ ⊄

    

⊄    

    

    

    

 ⊄   

    

  ⊄  

    

    

    

    

⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

347 _- 7 9_ 268

Minuendo Sustraendo Diferencia

5ª Fila = Centenas del Minuendo 4ª Fila = Decenas del Minuendo 3ª Fila = Unidades del Minuendo 2ª Fila = Decenas del Sustraendo 1ª Fila = Unidades del Sustraendo En este método se anotan; minuendo y sustraendo, y se resta de forma inversa

Juego:

Acomoda estos números en cuatro grupos de dos números cada uno de manera que
24

21+79. 19 21 35 42 58 65 79 81 Resultado: La suma es 100. 19+81.… 25 .la suma de los dos números de cada grupo sea igual para los cuatro grupos.

MÉTODO INVERSO Similar al de la suma. Ejemplo del método Inverso: Restar 4568 .1679 Anotar el minuendo en las filas correspondientes 4568 ⊄                     ⊄      ⊄      ⊄           ⊄                     ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Desanotar las UM del sustraendo = 1 ⊄                ⊄           ⊄      ⊄           ⊄                     ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 26 . sólo que desanotando.

como no alcanza. se convierte 1 UM en 10 C ⊄  ⊄              ⊄                 ⊄           ⊄                     ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 27 .Desanotar las C del sustraendo = 6.

como no alcanza. (se mueve una UM a la derecha y las diez C a la izquierda) ⊄           ⊄                      ⊄           ⊄        ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Se continua descontando las centenas = 1 (una que faltaba) ⊄           ⊄                      ⊄           ⊄   ⊄                  ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Descontar las decenas = 7.Conversión de 1 UM en 10 C. se convierte 1 C en 10 D. ⊄   ⊄        ⊄                                 ⊄   ⊄                  ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 28 .

(se mueve una C a la derecha y las diez D a la izquierda) ⊄           ⊄                               ⊄  ⊄         ⊄            ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Se continua descontando las decenas = 1 (una que faltaba) ⊄           ⊄                               ⊄  ⊄    ⊄                 ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Descontar las unidades = 9. se convierte 1 D en 10 U.Conversión de 1 C en 10 D. ⊄    ⊄       ⊄                               ⊄      ⊄                 ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 29 . como no alcanza.

30 .

(se mueve una D a la derecha y las diez U a la izquierda) ⊄           ⊄                               ⊄ ⊄           ⊄           ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Se continua descontando las unidades = 1 (una que faltaba) Y se obtiene el resultado = 2889 ⊄           ⊄                               ⊄ ⊄      ⊄                ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 4568 Minuendo 31 .Conversión de 1 D en 10 U.

_-1679 2889 Sustraendo Diferencia Se comienza a desanotar con las cuentas de mayor valor hasta llegar a las de menor valor. 32 .

MULTIPLICACIÓN Inicio de la multiplicación: multiplicar significa.  ⊄ ⊄ ⊄       ⊄                                  ⊄                     ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 33 . Por ejemplo: 3 X 4 = quiere decir que se agregarán tres grupos de 4 y con esto obtendremos el resultado. repetir grupos de cantidades. Anotar el primer grupo de 4 y al mismo tiempo una cuenta (en la fila superior o en las columnas) para que nos indique cuántas veces hemos anotado el grupo.  ⊄ ⊄ ⊄  ⊄                   ⊄                                         ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Anotar el segundo grupo de 4 y al mismo tiempo otra cuenta (en la fila superior) para que nos indique cuántas veces hemos anotado el grupo.

34 .Anotar el tercer y último grupo de 4 y al mismo tiempo otra cuenta (en la fila superior). en la 5ª fila y desaanotar). Con esto se completan los 3 grupos de 4 y se obtiene el resultado. 1 D y 2 U = 12  ⊄ ⊄      ⊄      ⊄ ⊄                                                  ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ En vez de anotar las veces que se agregan los grupos. Como no son suficientes las cuentas de las U se convierte una D en U  ⊄ ⊄ ⊄       ⊄                                            ⊄           ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Convirtiendo y agregando las U faltantes. según los grupos anotados. ya sea el multiplicador o multiplicando. se puede ir desanotando. (anotar la cantidad menor. anotando desde el principio el multiplicador o multiplicando.

Del primer resultado (U X U) anotar las unidades en la 1ª fila. D. Al segundo resultado (U X D) sumar las cuentas de las columnas y anotar las unidades en la 2ª fila. Al tercer resultado (U X C) sumar las cuentas de las columnas y anotar las unidades en la 3ª fila. suma y resta de cantidades con las cuentas. 35 . Proceso: (Apoyo para la operación planteada en una hoja) Para la multiplicación de las unidades del multiplicador. anotación. U. si hay decenas anotarlas en las columnas. de las filas hacia la izquierda y de las columnas a la derecha (el movimiento se puede cambiar). se deberán realizar ejercicios previos como. NOTA: El término “anotar” se usará para mover las cuentas.Antes de practicar la multiplicación. anotando las decenas si las hay. Para la multiplicación de las centenas del multiplicador. Para la multiplicación de las decenas del multiplicador. ocuparán las filas de acuerdo a la notación que corresponda. si hay decenas anotarlas en las columnas (cuentas de llevar). pero se inicia anotando a partir de la 2ª fila. B. en la fila siguiente superior. esto se hace para poder leer el resultado y familiarizarse con el proceso además de comprender las equivalencias. a) El número de dígitos que se obtienen en el resultado de la operación. A partir de aquí se agregan cuentas a las que ya se habían anotado E. D. C. D. Se sigue el mismo proceso anterior. etc. etc. empleando la notación: U. C. A. M. si hay decenas anotarlas en las columnas. C. Este proceso se repite hasta multiplicar el último dígito del multiplicando.

F. Se repite el proceso y se anota a partir de la 3ª fila. Así sucesivamente b) Se efectúa la multiplicación de forma normal, de derecha a izquierda, iniciando con las unidades, hasta operar todos los dígitos del multiplicando. 247 _X 6 9_ 2223 1 4 8 2__ 17043 Multiplicando Multiplicador Resultados Parciales Producto

Se agrega este ejemplo para poder entender mejor el algoritmo de la multiplicación en el ábaco. Para explicar mejor el proceso se empleó el siguiente ejemplo: 247 X 69 A. Multiplicar las unidades del multiplicador por las del multiplicando, 9 X 7 = 63; se anotan las unidades en la 1ª fila y las decenas en las columnas (las de llevar). ⊄ ⊄ ⊄ ⊄                ⊄                                      ⊄ ⊄ ⊄      ⊄ ⊄   

B. Multiplicar las unidades del multiplicador por las decenas del multiplicando; 9 X 4 = 36, sumar lo anotado en las columnas; 36 + 6 = 42; se anotan las unidades en la 2ª fila y las decenas en las columnas. 36

⊄ ⊄ ⊄  

    

   ⊄ 

    ⊄

    

    

    

    

    

    

    

   ⊄ ⊄

    

⊄ ⊄ ⊄  

C. Multiplicar las unidades del multiplicador por las centenas del multiplicando; 9 X 2 = 18, sumar lo anotado en las columnas; 18 + 4 = 22; como ya no hay mas dígitos que multiplicar se anotan las unidades en la 3ª fila y las decenas en la 4ª ⊄           ⊄ ⊄ ⊄      ⊄                                              ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄

D. Multiplicar las decenas del multiplicador por las unidades del multiplicando; 6 X 7 = 42, se anotan las unidades en la 2ª fila (agregar cuentas) y las decenas en las columnas. ⊄           ⊄ ⊄       ⊄    ⊄                                   ⊄ ⊄      ⊄ ⊄ ⊄  

E. Multiplicar las decenas del multiplicador por las decenas del multiplicando; 6 X 4 = 24, sumar lo anotado en las 37

columnas; 24 + 4 = 28, se anotan las unidades en la 3ª fila (agregar cuentas) y las decenas en las columnas. NOTA: Al agregar las cuentas de las unidades queda completa la fila. Esta fila completa equivale a una de la siguiente superior. Regresamos (desanotamos) todas las cuentas y anotamos una de la 4ª fila.

38

U = 3. sumar lo anotado en las columnas. C = 0.   ⊄   ⊄              ⊄    ⊄             ⊄                             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ G. D = 4. Leyendo el resultado. se anotan las unidades en la 4ª fila (agregar cuentas) y las decenas en la 5ª . UM = 7 y DM = 1 Acomodando de mayor a menor valor =1 7 0 4 3 39 . 6 X 2 = 12. porque ya no hay dígitos para multiplicar en el multiplicando.Primer paso ⊄           ⊄        ⊄    ⊄                             ⊄       ⊄      ⊄ ⊄ ⊄ ⊄  Segundo paso ⊄  ⊄              ⊄   ⊄    ⊄                                    ⊄      ⊄ ⊄ ⊄ ⊄  F. 12 + 2 = 14. Multiplicar las decenas del multiplicador por las centenas de multiplicando.

aquí son dos dígitos en el divisor y es menor el valor que los primeros dos del dividendo.. se puede trabajar con sólo cuatro dígitos en el dividendo. aquí son tres dígitos en el divisor y es mayor el valor que los primeros tres del dividendo. 2ª fila D. la división se resuelve con la operación planteada en una hoja. El 40 . PROCESO: a) anotar el dividendo. así como el diseño del ábaco. modificar o adaptar a las necesidades personales. En esta propuesta de división. Métodos: Suma: Se suma el divisor tantas veces como sea necesario hasta completar la cantidad del dividendo.DIVISIÓN Al igual que la multiplicación. aquí son dos dígitos en el divisor y es mayor el valor que los primeros dos del dividendo. 1ª fila U. la 5ª fila será para anotar el primer resultado parcial del cociente. cociente (resultado de la división) y con el residuo. Ejemplo 2: 8694 / 84. Por el diseño y la propia propuesta de este ábaco. se trabaja con dividendo. El cociente contendrá tres dígitos como resultado (enteros). Se retoman los conceptos de anotar y desanotar de la misma forma que en la multiplicación. etc. Ejemplo 3: 8694 / 932. El cociente contendrá dos dígitos como resultado (enteros). sin embargo no deja de ser una propuesta y como tal se puede actualizar. Dígitos que contendrá el cociente: Ejemplo 1: 8694 / 95. así como el de anotar en las columnas para llevar. (en este método no se obtiene residuo) Resta: Se va restando el divisor tantas veces como sea necesario hasta que ya no quede cantidad en el dividendo o que el resto sea menor que el divisor.

b. 86 < 95 (igual que en la división normal) iniciar con U del divisor 41 . Considerarlo a la hora de plantear la división y calcular las filas que ocupará el cociente o resultado de la operación.cociente contendrá un dígito como resultado (enteros). ⊄                        ⊄        ⊄         ⊄       ⊄                 ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Tomar primeramente los tres dígitos 869 de la izquierda en el dividendo ya que el divisor es mayor (que los dos primeros). Restar el divisor las veces que sea necesario hasta que el dividendo quede sin cuentas o bien sea menor que la cantidad del divisor. Dividir 8694/95 Se anota el dividendo y se le resta el divisor a la vez que se anota las veces restadas. Se obtiene la misma cantidad en el cociente cuando en el divisor hay cuatro dígitos pero de menor valor que el dividendo. Se anota en la(s) última(s) fila(s) las veces que se resta el divisor.

se deberá convertir una de la fila superior. Nada más hay seis. ⊄  ⊄                     ⊄ ⊄                 ⊄                        ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Conversión para seguir desanotando (se anotan 10 centenas y se desanota una UM) 42 .⊄                       ⊄ ⊄        ⊄         ⊄                        ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Desanotar el equivalente a las decenas del divisor (9).

⊄                       ⊄ ⊄            ⊄                ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Se desanotan las que faltan y se anota una en la fila superior. o bien puede ser en la columna (veces que se ha desanotado)      ⊄                  ⊄ ⊄            ⊄ ⊄                            ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 43 .

se desanotan 6 D y se deberá convertir para seguir desanotando 44 .Repetir los pasos hasta que el dividendo quede sin cuentas o bien sea menor la cantidad que el divisor. se desanotan 5 U    ⊄  ⊄                   ⊄            ⊄ ⊄                            ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Conversión para seguir desanotando (se anotan 10 D y se desanota una C)      ⊄                   ⊄        ⊄    ⊄                 ⊄            ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Descontar una U que faltaba y las decenas (9).

  ⊄   ⊄                   ⊄            ⊄            ⊄                 ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ 45 .

          ⊄              ⊄       ⊄      ⊄           ⊄                 ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄   ⊄    ⊄                 ⊄                      ⊄    ⊄                ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Resultado siguiendo el algoritmo de resta.Conversión de una de la fila superior      ⊄                   ⊄       ⊄                 ⊄    ⊄             ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ ⊄ Desanotar las D restantes (3) y se anota una más en la última fila superior. =91 y sobran 49 46 .

MÉTODOS DE SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 47 .

Pedro tiene 9 caramelos y María 4. Pedro tenía algunos caramelos. Pedro tenía 8 caramelos. ¿Cuántos caramelos tienen entre los dos. 3. Pedro tiene ocho caramelos.67 36 x 8 8 Al dictar el problema: suma 23 más 24. son problemas verbales directos Ejemplo de problemas de suma. 2. ¿Cuántos caramelos necesita para tener 15 en total?. Ahora tiene 15 caramelos. ¿Cuántos caramelos tenía al principio?. Pedro tiene 6 caramelos. resta 132 menos 67. ¿Cuántos caramelos tiene María?. escritos planteados: a) Problemas de cambio 1. ¿Cuántos caramelos tiene ahora Pedro?. María tiene también algunos caramelos. son los que el profesor anota en el pizarrón con números por ejemplo: 23 + 24 132 . 48 . María le da 6 caramelos más. Entre los dos tienen 13. 2. b) Problemas de combinación 1.TIPOS DE PROBLEMAS DIRECTO 1º ESCRITOS PLANTEADO DIRECTO 2º VERBALES PLANTEADO Los problemas escritos directos. María le da 4 caramelos más.

¿Cuántos caramelos tiene María?. Pedro tiene 13 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene María?. 49 . Al dictar los problemas anteriores. ¿Cuántos caramelos tiene María?. Tiene 4 caramelos más que María. ¿Cuántos caramelos tienen que dar a María para tener los mismos que Pedro?. Pedro tiene 11 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene Pedro más que María?. c) Problemas de comparación 1. ¿Cuántos caramelos tiene María?. Entre los dos tienen 12 caramelos. Pedro tiene 12 caramelos. Pedro tiene 5 caramelos. 2. María tiene 5 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene Pedro?. d) Problemas de igualación 1. 3. Si le dan 8 caramelos tendrá los mismos que María. María tiene 5 caramelos.3. Pedro tiene 3 caramelos. Pedro tiene 7 caramelos. María tiene 9 caramelos más que Pedro. Pedro tiene algunos caramelos y María tiene 5. serán problemas verbales planteados. Si a María le dan 5 caramelos tendrá los mismos que Pedro. 2. 3.

MÉTODOS DE SUMA: A) Tradicional B) Inversa C) Desarrollada D) Nuevo modelo (Jaime Martínez) E) Tablas de sumar F) Empleando el ábaco 50 .

HECHO: ¿Por qué cuando enseñas (por ejemplo) matemáticas a tu hij@ de 7 u 8 años. C. 3 + 0 = 3. D. se anota el cuatro y con esto se obtiene el resultado. 3 + 1 = 4. 51 . 7 + 5 = 12. 8 + 6 = 14. Se suman las decenas y se le agrega el uno que se lleva.A)Tradicional llevadas 1 3 + 4 1 7 5 3 8 6 4 PROCESO: A. B. Se inicia sumando por las unidades. la (el) menor pareciera que aprende más rápido y mejor que a quien enseñas? El menor no tiene la presión ni “necesidad” de aprender para demostrarlo al profesor (a) en la escuela. se anota el 3 y se lleva 1 (se anota arriba de las centenas). 12 + 1 = 13. Se sigue el mismo algoritmo si hubiese unidades de millar y otros. se anota el 4 y se lleva 1 (se anota arriba de las decenas). Se suman las decenas y se agrega el uno que se lleva.

iniciando en la dirección del dígito de las unidades (4 y atrás el 1 con las decenas). B. A. Se suman los dígitos de las decenas y se anota todo el resultado abajo. en este caso las centenas. Se suman los dígitos de las unidades y se anota todo el resultado abajo. C. (3 + 0= 3). 52 .B) Inversa A 3 + 3 7 5 8 6 3 + 3 1 B 7 5 2 8 6 3 + 3 1 C 7 5 2 1 8 6 4 D 3 + 3 1 2 1 4 3 4 4 7 5 8 6 PROCESO: Se inicia sumando los dígitos de mayor valor posicional. un lugar atrás las decenas. si el resultado consta de dos dígitos. iniciando en la dirección del dígito de las decenas (2 y atrás el 1 con las centenas). y se anota de izquierda a derecha.

se aplica el inciso B o C. de izquierda a derecha. En esta técnica. Se suman los resultados parciales de igual forma. NO SE LLEVA.D. En caso de que el resultado de las decenas fuese mayor a 10. se omiten los dígitos de llevar. 53 .

según su valor posicional. 100.C) Desarrollada 300 = 300 70 + 50 120 8 6 14 = 300 100 0 4 4 434 20 10 400 30 resultado PROCESO: A. decenas con decenas… No es necesario que lo haga en una tabla. 20 + 10 = 30. 8 + 6 = 14) C. Separar por centenas. 6). 20. Sumar las centenas. B. 10. las decenas y las unidades (300 + 0 = 300. cuidando el acomodo de cada dígito. unidades (300. decenas y unidades (300 + 100 = 400. Leer el resultado y escribirlo en notación normal (434) Este método ayudará al educando a ubicar de manera correcta las unidad con unidades. Separar nuevamente por centenas. 4). 54 . decenas y D. aunque le será de ayuda. lo puede hacer si ella. Sumar las centenas. 0 + 4 = 4) E. 70 + 50 = 120. decenas y unidades (300. 50. 70. 8.

Elaborar una tabla con cinco columnas y al menos tres a cinco filas. pero puede realizarse con cualquiera de los dos. 3 o’ 4 como en el ejemplo y. Elegir otra cantidad a sumar (por ejemplo 300) y obtener la suma parcial. sumarlo al 56. ir practicando a la vez la resta. 55 . Para hacerlo más práctico y fácil. E. Éste método permite además. 1. anotando cada cantidad en las columnas correspondientes. Anotar los dos sumandos en la primer fila. Se sigue el mismo algoritmo hasta agotar el sumando. así como el resultado = 60 D. suma parcial. Se anota la cantidad a sumar y la restante en la columna correspondiente. dependiendo de las cantidades a sumar. deberá ser el de menor cantidad. el sumando a elegir. siguiendo el proceso. en las columnas de sumando y suma parcial. Los pasos pueden ser los que decida cada alumn@ e ir disminuyendo los mismos conforme tenga habilidad en el proceso. Quitar o restar al sumando (378). 2. C. B.D) Nuevo modelo (Jaime Martínez) PASOS SUMANDO CANTIDAD A SUMAR CANTIDAD RESTANTE SUMA PARCIAL 378 1 2 3 4 374 74 34 4 300 40 34 374 74 34 0 SUMA FINAL 56 60 360 400 434 434 PROCESO: A.

E) Tablas de sumar Si el educando ya ha desarrollado la habilidad de suma y requiere obtener el resultado rápido para contar con tiempo y realizar otras operaciones o actividades. + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 56 . Recuerda que es una estrategia más para obtener un resultado y el educando debe conocer las diferentes opciones o estrategias. se puede apoyar con las tablas que se sugieren a continuación. por ejemplo en un examen.

E. L. H. G. I. K. Tradicional pidiendo prestado Tradicional sacando de la manga Inversa Por complemento Por adición igual Tablas de restar Igualación Llegar al sustraendo Llegar al minuendo Empleando el ábaco Estrategias de resta infantil Estrategias mentales de resta infantil 2 + 2 no siempre es 4. sumar dos gotas de agua más dos gotas de agua … 57 . J. D. C. B. F.MÉTODOS DE RESTA A.

El siete pide prestado al cero. 3 -1 0 6 7 8 2 3 -1 9 0 6 17 7 8 9 2 3 -1 1 9 0 6 3 17 7 8 9 PROCESO: A. le pide al tres. D. 58 . el siete se convierte en diecisiete. El tres se queda con dos y el cero se convierte en diez. Se cree que en el oriente desarrollan habilidades de geometría más rápido que en el oriente. El diez le presta al siete y se queda con nueve. al hacer uso del tangram. B. de tal forma que se les enseña desde cómo crearlo y cómo obtener un sin número de figuras con las 7 piezas que lo integra. Ahora si se puede restar ocho a diecisiete y se sigue el algoritmo de la resta. C.A) Tradicional pidiendo prestado Esta técnica al principio confunde al niñ@ ya que se cambia el minuendo completamente cuando los dígitos de las unidades del sustraendo son mayores. pero como no tiene.

El uno que se colocó. 3 -1 3 -1 0 6 10 7 3 7 8 17 8 9 3 -1 3 -2 1 0 6 10 7 3 17 8 9 17 8 9 PROCESO: A. sin embargo el educando se pregunta. E. El uno que se colocó. El dígito del minuendo es mayor que el del sustraendo. se suma al dígito de las centenas del sustraendo. Como el dígito de las unidades del sustraendo es mayor. este confunde menos que pedir prestado. “de dónde sale el uno”.Tradicional sacando de la manga Método que se usaba hace varios años con el que aprendimos varios adultos. 59 . se coloca un uno antes del cero en las decenas del minuendo y se resta. se coloca un uno antes del siete en las unidades del minuendo y se resta. se suma al dígito de las decenas del sustraendo. así que se puede restar directamente y se obtiene la diferencia o resultado. D. Como el dígito de las decenas del sustraendo es mayor. C. B.

quedan 2. o bien al 47 le restamos 8 quedan 39. OPCIÓN B (método de Jona) Bajando dígitos. Se escribe el 14 y el dígito 7 de las unidades formando (147) E.1 2 No se usan dígitos para llevar 0 6 7 8 2 1 0 6 4 7 8 1 1 4 3 7 8 9 PROCESO: A. más uno de las centenas. C.B) Inversa OPCIÓN A. B. Al 147 le quitamos 8. Al 3 le restamos 1. quedan 139. D. Se escribe el 2 y los dígitos de decenas y unidades (207). 3 . 3 . Este método ayudará al educando a entender la división cuando se llegue a ésta. Al 20 le restamos 6. quedan 14.1 2 1 1 0 6 0 6 4 3 7 8 9 7 8 0 6 7 8 Se resta el 1 al 3 Se baja el 0 Se baja el 6 y se resta al 20 Se baja el 7 Se baja el 8 y se resta al 147 60 .

USANDO LA OPCIÓN A. e. le pedimos prestado uno al ocho de las decenas del resultado parcial y quedan siete decenas y el ocho se convierte en dieciocho. c. Al tres le restamos uno. se escribe debajo el dígito que falta por restar (8). Se baja el cero formando (20). d. B. quedan 14 y se baja el 7. Al 3 le restamos 1. b. Como el ocho de las unidades del minuendo es menor que el del sustraendo. quedan dos. quedan ocho. se escribe debajo el dígito que falta por restar (6). Como el seis de las decenas del minuendo es menor que el del sustraendo. D. Al 20 le restamos 6. Se resta 8 al 147 y se obtiene el resultado (139) OTRO EJEMPLO DE RESTA INVERSA: PIDIENDO PRESTADO 3 -1 2 3 -1 2 1 6 8 8 9 3 16 -1 8 2 8 1 3 -1 1 6 8 7 8 9 16 8 8 7 18 9 9 8 9 9 a. C. le pedimos prestado uno al dos de las centenas del resultado parcial y queda una centena y el seis se convierte en dieciséis. Al dieciséis le restamos ocho.PROCESO: A. Al dieciocho le restamos nueve quedan nueve. quedan 2. PARA NO PEDIR PRESTADO 61 .

se baja el dígito del minuendo.3 -1 2 1 1 6 8 8 9 2 1 6 8 8 8 9 8 7 8 9 9 USANDO LA OPCIÓN B 3 . Ejemplo: 3 3 2 2 6 8 6 8 8 7 8 9 8 9 9 Se baja el 3 Se baja el 6 Se baja el 8 y se resta al 36 Se baja el 8 Se baja el 9 y se resta del 288 62 .1 2 1 1 6 8 6 8 8 7 8 9 8 9 9 Se resta 1 al 3 Se baja el 6 Se baja el 8 y se resta al 26 Se baja el 8 Se baja el 9 y se resta el 188 En caso de que el sustraendo contenga cero en las centenas.

47 = ? 47 + 53 = 100. C.47 6 8 6 1 7 8 9 8 1 9 +2 3 3 2 8 1 0 6 8 7 9 1 0 8 9 9 63 . se trata de sumar el complemento al sustraendo. habrá que completar 300). Aproximar el sustraendo a la potencia de diez. (como en ejemplo sencillo). 279. 68 + 211 = 279. quedando el 32. no se considera el uno de las centenas del 132. D. B. es el resultado o diferencia. también se eliminarán éstas. 100 es la potencia de 10 y cercana a 79 79 + 53 = 132. se eliminarán las decenas. El complemento de 89 es 211. Para la operación de éste método. éste es el resultado de restar 79 . del minuendo y cuando en la suma del sustraendo sea mayor que el minuendo. centenas o unidades de millar. 79 . cercana al 368. de acuerdo al minuendo (en este ejemplo.D) Por complemento En éste método. pero no se toma en cuenta las centenas del minuendo. Se suma el complemento al minuendo. UN EJEMPLO SENCILLO. 3 3 + 2 2 PROCESO: A.

64 . 46 – 18 = 46 + 4 = 50 18 + 4 = 22 50 – 22 = 28 28 es la diferencia o resultado de restar 46 – 18. Por ejemplo: 62 – 37 = 62 + 3 = 65 37 + 3 = 40 65 – 40 = 25 25 es la diferencia o resultado de restar 62 – 37.UN EJEMPLO MÁS 1 1 + 1 9 3 9 6 6 6 4 1 6 6 2 1 1 3 6 0 9 3 6 4 6 0 6 4 2 E) Método por adición igual Se suman al minuendo y sustraendo. la misma cantidad. Ya que es más fácil realizar operaciones con múltiplos de 5 o de 10. Se suma la misma cantidad al minuendo y al sustraendo.

F) Tabla de restar Elaborar una tabla similar a la de suma sólo que con los resultados en los cuadros centrales de cruce. al minuendo y sustraendo. hasta que quede en cero el sustraendo. 65 . se puede ir quitando la cantidad que se quiera a ambos números. EJEMPLO: 1 2 3 4 5 6 1 0 x x x x x 2 1 0 x x x x 3 2 1 0 x x x 4 3 2 1 0 x x 5 4 3 2 1 0 x 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 G) Igualación (Jaime Martínez) Quitar 7 0 1 0 0 Minuendo 3 0 7 3 0 0 2 0 0 1 9 9 1 4 9 1 3 9 Minuendo 3 0 7 2 9 9 2 3 9 1 3 9 Sustraendo 1 6 8 1 6 1 6 1 6 0 1 0 0 0 Sustraendo 1 6 8 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 Quitar 8 0 0 6 1 0 En este método.

o sea. Cuando se llega al sustraendo. H) Llegar al sustraendo (Jaime Martínez) Minuendo 307 307 300 200 170 Quito 7 100 30 2 Van 7 107 137 139 Resultado Sustraendo quedan 300 200 170 168 Se trata de quitar cantidades del minuendo hasta que se llegue al sustraendo. Por ejemplo 12 menos 8. que asegura el acierto y huye del error. Las cantidades que se quitan se van añadiendo unas a otras. quitando uno a uno del sustraendo hasta llegar a cero. se puede iniciar con éste método y que vaya practicando con cantidades pequeñas en el minuendo y sustraendo. 66 .A fin de introducir al niñ@ en el concepto de resta. la suma de las cantidades quitadas es el resultado o diferencia. así como quitar dígitos pequeños. I) Llegar al minuendo (Jaime Martínez) Sustraendo 168 2 30 100 7 Van 2 32 132 139 Resultado Minuendo 307 170 200 300 307 Tiene la ventaja de simultanear la suma y la resta. la idea de lo que es restar. Consiste en añadir cantidades al sustraendo hasta llegar al minuendo. de manera parsimoniosa.

contando los numerales emitidos durante el conteo hacia atrás para encontrar la respuesta. Contar hacia atrás a partir de: es una estrategia paralela a la anterior. Usando palotes. Separar de: En este caso se presenta primeramente la cantidad mayor. 5. se separan los objetos del conjunto mayor hasta que queden exactamente en el número representado por el conjunto menor. contando después los objetos que restan. 1. Ahora el niño cuenta hacia atrás a partir del mayor de los números dados.K. después separa de ellos. dedos o cualquier objeto concreto. quitando de la misma la cantidad menor. separa tres de ellos al mismo tiempo. pero fundada en le conteo. Separa a: es una estrategia similar a la primera. entonces detiene la secuencia. 67 . con la excepción de que en este caso. dando como respuesta el último dígito. un conjunto de objetos igual al sustraendo y cuenta finalmente la cantidad de objetos restantes. retrocediendo tantas veces cuantas se representan en el número menor. Estrategias de resta infantil. El último número pronunciado en la secuencia hacia atrás es la respuesta buscada. 4. 4. Contar hacia atrás: el niño cuanta hacia atrás desde el número mayor hasta llegar al número menor (sustraendo). encontrando así la respuesta. 3. Según el ejemplo anterior el niño contará 6. El niño forma el conjunto mayor de objetos. de una sola vez. cuentas. así en el caso de 7-3. el niño construye primero el conjunto de 7 objetos. Después se cuentan los objetos separados. 2.

Elección: ES una combinación de las estrategias 2 y 6 de tal modo que el niño emplea la una o la otra en función de su eficiencia entre el problema planteado. Añadir a: Se forma primeramente el conjunto mayor. tantos objetos como sean necesarios 6. Contando la cantidad de numerales que ha emitido obtiene la respuesta deseada. Contar a partir de lo dado: En este caso el niño cuenta a partir del número más pequeño dado (sustraendo) . 6. Así. añadiéndose a esta cantidad. Tomando el ejemplo anterior 7-3. después se construye el conjunto menor. Tanto en este caso como en el anterior se usan marcadores u otros procedimientos que permitan conocer el número de elementos de la secuencia numeral. elegiría una u otra según se trate de restar 9-7 ó 9-2. el niño produciría la secuencia 4. 68 . 5. 7. hasta que alcanza el número mayor. Después obtiene la respuesta contando los objetos no emparejados. sin contar. 8.5. formando correspondencias uno a uno entre ambos. Emparejamiento: Esta estrategia aparece cuando se utilizan objetos. 7 y al contar los cuatro dígitos emitidos determinará la respuesta a la operación planteada. y consiste en que el niño forma los dos conjuntos que representan los términos de la resta.

Primeros diez números (2. 1. Hecho conocido indirectamente sustraído: 12 menos 7 igual a 5 3. si 5 más 5 igual a 10 y 10 más 2 son 12. Hecho derivado: la respuesta se deriva de un hecho numérico conocido. Hecho derivado indirectamente sustraído. Número primo Es un número natural que tiene dos factores. 3. el 1 y el propio número. 13. 2. luego la respuesta es 2 más 5 es decir 7. 5 más 5 igual a 10. 6. 5.L) Estrategias mentales de resta infantil. 11. Hecho derivado directamente sustraído: 12 menos 2. 17. Hecho conocido directamente sustraído: 12 menos 5 igual a 7 memoria a largo plazo. 12 menos 2 igual a 10 y diez menos 5 igual a 5. 7. menos 3 igual 7 5. 29) 69 . Hecho conocido indirectamente aditivo: 5 más 7 igual a 12 4. Hecho derivado indirectamente aditivo: el niño utiliza la adición mentalmente. luego 2 más 5 es la respuesta es decir 7. basado en recuerdos de hechos numéricos. Hecho conocido: cuando la respuesta del niño se basa en el recuerdo de un hecho numérico particular. 23.

Tradicional J. China C. Árabe B. Nuevo modelo (Jaime Martínez) F. Romana (duplicar / mitad) H. Potencia del diez G. Empleando el ábaco 70 . Egipcia Manos E. Simplificada Tabla de Multiplicar I. Desarrollada D.MÉTODOS DE MULTIPLICACIÓN A.

. en el ejemplo: 3x8 = 24. ya sean unidades. arriba de la diagonal el 2 y debajo de ésta el 4. sólo que se puede iniciar con el dígito que se elija del multiplicador.. Se sigue el mismo algoritmo para los demás y al final se suma como se indica arriba. centenas. ¿Cuánto vale el juguete? $ 71 . Se opera similar a la multiplicación tradicional. el dígito de las decenas se coloca arriba y el de las unidades abajo.A) Árabe EJEMPLO: 2 0 6 1 4 8 8 0 2 1 6 0 9 5 6 3 2 4 8 X 3 7 Se multiplica dígito a dígito del multiplicando con los del multiplicador. por último se suma en diagonal. decenas.

se obtienen los siguientes cruces: 6. F. 9. se coloca el 0 y se llevan 5. se coloca el 8 y se llevan 2. 24. se suman 24 + 21 + 5 = 50. Cuarto resultado. El producto es 8 8 0 6 72 .B) China EJEMPLO: PROCESO: A. 21 y 56 D. C. Segundo resultado parcial. Tercer resultado parcial. los del B. se llevan 5. 6 + 2 = 8. se coloca el ocho. Colocar palitos del multiplicando con multiplicador. De arriba abajo y de izquierda a derecha. 9 + 14 + 5 = 28. del primer cruce el resultado es 56 y sólo se toma el 6 para el resultado final. G. Se cuentan los cruces entre los palitos y se suman en diagonal. 14. como se muestra en el diagrama. E. Se comienza con los cruces que representan las unidades.

30 x 30 = 900. 7 x 30 = 210. 30 x 8 240 y 7 x 200 = 1400. Se puede iniciar la multiplicación por las decenas o unidades y operar por un extremo u otro o por el medio. 30 y 8 del multiplicando C. se suman los resultados parciales y se obtiene el total 8806. Se suman los resultados parciales y se obtiene el resultado final. Al niño menos aplicado del grupo le plantearon la tabla del nueve y las únicas que sabía era 9x1 y 9x10. Se multiplica el 30 del multiplicador por 200. Se multiplica el 7 del multiplicador por 200. B. primero hacia abajo y luego hacia arriba para verificar el no. En el ejemplo: 30 x 200 = 6000. 30 y 8 del multiplicando. así dejó la respuesta: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = = = = = = = = = = 9 1 2 3 4 5 6 7 8 90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 X X X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = = = = = = = = = = 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 73 .C) Desarrollada EJEMPLO: 200 6000 1400 7400 30 30 900 210 1110 8 7 240 56 296 + + 8806 PROCESO: A. 7 x 8 = 56. en las demás anotó el número de malas que tendría.

Se suman los números de la columna izquierda que den como resultado el multiplicador (37) y se suman los de la derecha. Se deja de duplicar cuando la cantidad de veces sea menor que el multiplicador. 74 . C. B. resta multiplicación y división de números enteros. Al mismo tiempo anotar las veces que se realiza esto en una columna a la izquierda como en el ejemplo. (32 < 37). Para ello se determina el exceso sobre nueve de cada número. D. y del de la respuesta. PRUEBA DEL NUEVE Procedimiento para comprobar los resultados de suma. Duplicar el multiplicando y anotar los resultados en columna. Se obtiene el resultado (producto) de la multiplicación.D) Egipcia EJEMPLO: Τ Τ Τ 1 2 4 8 16 32 238 476 952 1904 3808 7616 238 952 7616 8806 SUMA PROCESO: A.

colocándolos frente a frente. hacia el dígito menor. 8 7 6 9 10 10 9 8 7 6 PROCESO: Juntar los dedos de los dígitos a multiplicar. más 3 atrás. contando de donde se juntan (2). se toman como decenas. multiplicando 2 x 3 = 6. el resultado de multiplicar 7 x 8 es 56 75 . B. 5 y 6. hay 2 de un lado y 3 del otro. A. Ejemplo: Se juntan los dedos de 7 y 8. De donde se juntan hacia el dígito mayor. De donde se juntan (los que se juntan se cuentan).E) Manos Método para multiplicar del 6 al 10 usando los dedos de las manos. se toman como unidades y se multiplican unos por otros. suman 5 y de donde se juntan hacia el pulgar.

Se puede iniciar la multiplicación por las decenas o unidades y operar por un extremo u otro. Para simplificar. 76 . omitiendo éste. Se puede hacer por separado la operación de las unidades y decenas y luego sumar los resultados parciales. entender el proceso. se puede sumar el resultado parcial 1 con los resultados de multiplicar el 30 por U.F) Nuevo Modelo (Jaime Martínez) EJEMPLO: UM M C 2 D 3 3 5 2 1 1 4 6 2 9 0 1 6 8 1 0 6 4 0 0 4 6 0 U 8 7 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 7 x 8 = 56 7 x 30 = 210 7 x 200 = 1400 Resultado parcial 1 30 x 8 = 240 30 x 30 = 900 30 x 200 = 6000 Resultado parcial 2 + Resultado parcial 1 PRODUCTO 6 7 1 8 La descripción es clara y no habrá problema para el adulto. D y C del Multiplicando.

el 30 contiene 3 veces el 10. Multiplicar las unidades por el multiplicador. Multiplicar el 238 tres veces por 10. Sumar los productos parciales para obtener el resultado final. B. 77 . D. considerando los resultados de la anterior multiplicación. Del 7140.G) Potencia del Diez EJEMPLO: 238 10 = 20 = Treinta veces 238 = X 2380 + 4760 7140 7140 + 1666 8806 Tres veces 238 = Tres veces 238 = Una vez 238 = 714 + 714 1428 + 238 1666 RESULTADO FINAL PROCESO: Dividir las decenas del multiplicador en múltiplos de 10. Sumar las veces que indican las unidades (7). A. C. eliminamos el 0 y tendremos el resultado de multiplicar 3 veces el 238 = 714.

D. (238. no se escriben fracciones. como en el ejemplo. El multiplicando se duplica y el multiplicador se divide hasta que éste último llegue a uno. B. Sumar las cantidades copiadas. únicamente enteros. Nota: al dividir el multiplicador. C. Observar el multiplicador y colocar una marca (T) donde aparecen cantidades impares. 7616). Copiar la cantidad del multiplicando de cada lugar donde colocaste la marca. 952. 78 .H) Romana EJEMPLO: Multiplicando 238 476 952 1904 3808 7616 Multiplicador 37 18 9 4 2 1 Τ Número impar Número impar Número impar Τ Τ 238 952 7616 8806 Suma PROCESO: A.

Multiplicar unidades por unidades. J) Tabla 79 . se obtiene el último resultado parcial y con esto. se suman 5 que se llevan.I) Simplificada EJEMPLO: 2 3 8 X 3 7 6 7 X 8 = 56 2 3 8 X 3 7 0 6 3 X 7 = 21 3 X 8 = 24 21 + 24 + 5 = 50 2 3 8 X 3 7 8 0 6 7 X 2 = 14 3X3=9 14 + 9 + 5 = 28 2 3 8 X 3 7 8 8 0 6 3X2=6 6+2=8 PROCESO: D. se anota el cero y se llevan 5. Multiplicar las decenas del multiplicando por las unidades del multiplicador y las decenas del multiplicador por las unidades del multiplicando. se suman las 2 que se llevan. Al principio se puede anotar los resultados de las multiplicaciones parciales (como en el ejemplo) y las decenas de llevar. colocar el 6 y las decenas (5) se llevan para sumar al siguiente resultado parcial. Multiplicar las decenas del multiplicador por las centenas del multiplicando. se anota el 8 y se llevan 2. G. E. del resultado parcial 56. Se tiene un resultado parcial de 50. Multiplicar las unidades del multiplicador por las centenas del multiplicando y las decenas del multiplicador por las decenas del multiplicando. F. Se tiene un resultado parcial de 28. se suma el 5 que se lleva. se completa el resultado final 8806 El cálculo principalmente es mental.

D. D. 7 x 3 = 21 (+ 5) = 26. 3 x 2 = 6 (+1) = 7 G. 7 X 8 = 56. se anotan los 16. 7 x 2 = 14 (+ 2) = 16. UM Estrategia: 80 . se anota el 4 y se llevan 2 E. 3 x 8 = 24. Sumar U. se anota el 6 y se llevan 5 B. se anota 1 y se lleva 1 F. 3 x 3 = 9 (+ 2) = 11. C.X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 K) Tradicional EJEMPLO: 2 X 6 1 8 3 3 6 4 0 8 7 6 6 1 7 8 PROCESO: A. se anota el 6 y se llevan 2 C.

La conectaría. PARA REIR Le preguntan a un matemático: . 81 . desconectaría la manguera y luego usaría el método anterior. obviamente.Tu que harías si vieras una casa ardiendo y justo enfrente una manguera sin conectar a una boca de riegos? .Multiplicar por cinco. dependiendo del grado en que se encuentre el alumn@ y las necesidades de la operación. pero la manguera estuviese conectada? . Aumentar cero al multiplicando y sacarle mitad (para cálculo mental). ¿Y si la casa no estuviese ardiendo.Quemaría la casa. 238 X 5 = 2380 ≡ mitad 1190 Nota Cada método de multiplicación tiene sus ventajas y limitaciones.

MÉTODOS DE DIVISIÓN A) B) C) D) E) F) G) Simplificada Desarrollada Por Aproximación De reparto Integral Tabla de dividir Empleando el ábaco 82 .

B. Se busca un número que multiplicado por el divisor (4). Se multiplica este número (5) por el divisor (4). EJEMPLO: 59 Divisor 4 236 36 00 Cociente Dividendo Nvo.A) Simplificada Para aplicar éste método. D. anotando la diferencia. sea igual o menor al primer o primeros dos dígitos del dividendo (23). 83 . dividendo Residuo PROCESO: A. Se baja el siguiente dígito del dividendo (6) y se busca un número que multiplicado por el divisor. E. el alumn@. sea igual o menor al nuevo dividendo (36). C. debe dominar la resta y efectuar ésta mentalmente. de esta manera se obtiene el cociente. Se sigue el mismo algoritmo con los siguientes dígitos del dividendo (en caso de existir) hasta agotarlo. Se resta mentalmente el resultado al primer o primeros dígitos del dividendo (diferencia = 3).

C. F. E. EJEMPLO: 59 4 236 . Se anota el resultado de multiplicar el primer cociente por el divisor (20) y se resta a los primeros dígitos (=3). pero en éste. se anota el resultado de la multiplicación para efectuar enseguida la resta que se plantea. 84 Resta planteada . sea igual o menor al primer o primeros dos dígitos del dividendo (5( y se multiplica.B) Desarrollada Similar al método anterior. se sigue el mismo algoritmo. Se baja el siguiente dígito del dividendo (6). Se busca un número que multiplicado por el divisor. D. B. Si existen más dígitos en el dividendo. Se anota el resultado de multiplicar el segundo cociente por el divisor (36) y se resta. sea igual o menor a los dígitos del dividendo (9) y se multiplica. Se busca un número que multiplicado por el divisor.20 36 .36 00 PROCESO: A.

85 .

86 . B. Con las tablas de multiplicar. 4 X 9 = 36.C) Por Aproximación EJEMPLO: 4X1= 4X2= 4X3= 4X4= 4X5= 4X6= 4X7= 4X8= 4X9= 4X10= 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 X 10 = X 20 = X 30 = X 40 = X 50 = X 60 = X 70 = X 80 = X 90 = X 100 = 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 PROCESO: A. se busca el producto de multiplicar el divisor por un número tal que se aproxime a la cantidad del dividendo. con el 60 se pasa de 236. 4 X 50 = 200. quedando como resultado el 59. C. se elige el 9. Primeramente en las de decena y luego en unidades. así que se elige el 50 D.

Elaborar una tabla con columnas en igual cantidad al divisor en el ejemplo (4). C. PROCESO: A. Con números de dos dígitos en el divisor. B. De esta manera obtiene el resultado o reparto para cada uno de los que integran el divisor. empleando una hoja de cuadros. 87 . éste método se vuelve un tanto complicado para elaborar por ejemplo 32 columnas o más. D. en el ejemplo (50) para cada uno inicialmente. Repartir en cada columna una cantidad igual. hasta llegar al la cantidad del dividendo.D) De Reparto (método Jaime Martínez) EJEMPLO: 1 50 5 2 2 59 2 50 5 2 2 59 3 50 5 2 2 59 4 50 5 2 2 59 Suma parcial SUMA TOTAL 200 20 8 8 200 220 228 236 59 para cada uno de los cuatro. en la suma total. Se puede ir repartiendo la cantidad que elija el alumno. Por lo que se sugiere emplear principalmente con alumn@s que inician en la división y con cantidad máxima en el divisor de 20.

EJEMPLO 2 -2 0 3 0 3 -3 0 6 0 6 6 0 4 5 5 0 +9 9 PROCESO: A. 88 . E. se menor o igual que la diferencia de la resta. Sumar los números de la derecha para obtener el resultado o cociente. B. pero para emplearlo. 10.. (para el ejemplo el 50) que multiplicado por el divisor. C. 20. el alumn@. Buscar otro número que multiplicado por el divisor. D. . deberá tener práctica en múltiplos y práctica con el método simplificado o desarrollado de división. Buscar un número múltiplo de 5. Anotar el resultado de la multiplicación abajo del dividendo y restar. sea menor que la cantidad total del dividendo.E) Integral Usando este método. la división se resuelve relativamente rápido. Anotar el resultado de la multiplicación debajo de la diferencia (dividendo) y restar.

6 89 . E.8 X 2 = 47. B. 3 X 73 = 219 se resta de la diferencia y se tiene un residuo de 66. 30 X 73 = 2190 y se resta del dividendo. C. para el ejemplo se elige el (30). pero se trata de abarcar todos los dígitos del dividendo. Cuando el divisor contiene dos o más dígitos. La diferencia de la resta es 275 y se busca un número para multiplicar por el divisor (3) D.EJEMPLO 2 2 -2 0 3 1 2 -2 0 6 9 7 1 6 5 0 5 9 6 73 3 + 3 0 3 3 A. El resultado o cociente es 33 Estrategia para dividir entre cinco: Correr el punto decimal un lugar a la izquierda y multiplicar por dos (para cálculo mental).8 23. se procede similar al método simplificado. 238 ÷ 5 =23.

B. en la misma columna del dividendo. El resultado es 4 90 . el cociente o resultado se encontrará en la fila superior. Ejemplo: 24 ÷ 6 = Al ubicar en la tabla el dividendo y el divisor. se encuentra el cociente en la misma fila del dividendo. Buscar el divisor en la columna izquierda o en la fila superior.F) Tabla de dividir COLUMNAS F I L A S ÷ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 20 22 27 30 33 36 40 42 45 50 55 54 60 66 63 70 77 72 80 88 81 90 99 90 100 110 99 110 121 FORMA DE EMPLEO: A. Si el divisor se encuentra en la columna izquierda. C. Buscar el dividendo en el interior de la tabla.

TABLA PARA SUMAR. RESTAR. MULTIPLICAR Y DIVIDIR 91 .

Sumar 23 + 12. se continúa contando los otros 8 a partir del 9 y el resultado será 16. 15. se ubica el 28 y a partir de éste. 4. se cuenta hacia atrás 13. 10. 25. 19. 31. 13. 19. 18 17. 18 19. 20. 32. por tanto se cuenta de 6 en seis y el último número contado será el resultado de la multiplicación. 26. de 5 en cinco.SUMA: Sumar 8 + 8. 24. 25. 5. ubicar el 8. el último número contado será el 16 y el resultado de la resta es 15. 26. 11. el resultado será 35. 21. 2. 9. 23 22. 16. 15. 20. 14. 14. 17. 28 27. son los 13 del sustraendo y la diferencia o resultado es 15 MULTIPLICACIÓN: Para la multiplicación se trata de sumar grupos de uno de los multiplicandos. 6. 28. anotar las veces que se contó para saber el resultado. ubicar el 23 y a partir del 24 contar 12. 24 DIVISIÓN: Para la división. 30. 21. 23. 999 RESTA: Restar 13 de 28. 7. 8. es sumar 4 veces el 6. 16. 27. 29. 3 2. se palotea o palomea las veces que se contó el divisor y éste será el cociente o resultado de la división. 23. ubicar el 32 en la tabla y contar a partir de éste. 11. 4. 21. 20. 32 entre 5. 16. 1 residuo resultado = 6 veces 92 . 22. 5. 12. 17. 1. hasta aquí. 22. 10. 6. 18. Multiplicar 4 X 6. 8 7. 13 12. 24. Sumar 29 centenas (290) + 99 unidades = 2. 3. 9. 24. se ubica el dividendo en la tabla y se va contando hacia atrás el divisor.

el progreso consiste en construir una estructura más amplia que abarca la anterior más introduciendo operaciones nuevas. puesto que son combinaciones nuevas debidas a la actividad de un sujeto y no existían antes de esta actividad. los conocimientos obtenidos se sacan de las acciones ejercidas sobre ellos: acción de ordenar. En el niñ@. es mayor que los precedentes y menor que los que le siguen. son invenciones. que un elemento cualquiera. La correspondencia se construye de manera operatoria. Manipulación de objetos y experiencia. Las construcciones lógico – matemáticas. cada vez el más pequeño elemento dado o restante y comprendiendo. En el caso de la experiencia lógico – matemáticas. Los conocimientos lógico – matemáticos. La seriación se construye de manera operatoria eligiendo por ejemplo. la construcción del número se efectúa en vinculación estrecha a la de las estructuras lógicos de agrupamientos. de clases (inclusiones y clasificación) y de relaciones de orden (seriación o encadenamiento de las relaciones asimétricas transitivas). no son hereditarios.TEORÍA LAS ESTRUCTURAS LÓGICO – MATEMÁTICAS. uniendo pares de elementos que se complementan entre sí. acción de reunir y acción de poner en correspondencia. La clasificación se construye de manera operatoria eligiendo cada vez el elemento de dimensión igual al anterior y formando un conjunto o varios de diferente dimensión. por simple extensión de las operaciones dadas y combinación de los elementos conocidos. El desarrollo de una estructura no puede hacerse exclusivamente en su propio escalón. ya que se adquieren de la experiencia con el objeto y a veces con dificultad. si se quiere. 93 .

hay que aprender figuras (letras y numerales). Integrarla en una nueva estructura. antes de la secuencia de números. tamaños. Tomar conciencia de la existencia de las acciones u operaciones.La abstracción consiste en: Primero. etc. el Un niño construye el número cuando tiene la idea. Segundo. la relaciona con un nombre y es capaz de reconocer esa idea y ese nombre cuando los ve representados. Tercero. • Relacionar: experiencias • Abstraer: conclusiones • Aplicar: encontrar utilidad 94 . . experiencia. Favorecer la concepción ≠ construcción de conceptos. reconstrucción convergente. Un hecho general es una ley. proyectarla sobre un nuevo plano lógico – matemático. Reflejar. colores. La representación gráfica consiste en dibujar significante o significado de lo que se ha aprendido. Para aprender el número. Para ello es necesario: • Observar: formas. del pensamiento a la acción. Una Generalización conduce al establecimiento de “hechos generales”. reconstrucción de la anterior y generalizándola.El niño debe aprender secuencia de eventos (WISC). Conocimientos previos a la operación aritmética. La información se obtiene por: observación.

.Manualidad – Conceptos.Figuras Geométricas – Formas. . Edit.Color – Número. • Que experimente por sí mismo. Pax México.Inversión de Papeles (que el niñ@.Figuras – Números. • Variedad de estímulos. • Incluir de la vida cotidiana. . COMBINAR: .Formas – Números. • Métodos de asociación. . Juegos. • Que llegue a nuevos razonamientos FORMAS DE PRESENTAR LA ENSEÑANZA  Confrontación  Presentación  Sugerencia  Dirección Garza. sea el profesor). . 95 .Aprendizaje multisensorial. Juguetes y Estímulos Creativos. . Caligaris María de Lourdes. . • Divertido.Ejercicios a nivel concreto y lúdicos.ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.

mucho. • Formas. corto. ligero. tibio. liso. reducido. • Arriba. atrás. • Contento. • Dentro. • Seco . • Recta numérica. derecha. bajo. • Líneas Conceptos de opuestos. • Cerca. • Cuerpos geométricos básicos. Conceptos de volumen y tamaño. noche. • Grande. • Ancho. • Lleno. suave. • Amplio. • Grueso. último. mediano. • Pesado. triste. • Claro. - - - 96 . • Blanco. • Izquierda. fuera. • Adelante. • Número y numeral. • Quitar y poner (Suma y resta). • Primero. • Más. Conceptos matemáticos. • Día. oscuro. • Mucho. • Duro. pequeño. • Algo. poco.mojado. vacío. lejos. flaco. abajo. caliente. • Gordo.CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBE TENER EL PREESCOLAR PARA APRENDER MATEMÁTICAS (aritmética) - Conceptos sensoperceptivos. • Largo. nada. delgado. menos. • frío. angosto. • Áspero. Conceptos de ubicación. • Alto. - - • Pares (juntar) • Secuencias (series) • Semejanzas y diferencias (Clasificación). Conceptos geométricos. negro.

• Cierto. 97 . malo. feo. desagradable. • Bonito. falso. • Agradable.• Bueno.

sombrero) 2. 3. • Seriación 1. Cuenta objetos. de ubicación. objeto . y Los tres niveles de operación matemática: 1. Reversibilidad y transitividad (ensayo y error) 3. Genérica (clases) 3. menor que.) 3. Relacional (en base al uso) • Correspondencia 1.objeto (zapatos de mamá. Cabeza . Manzana “real” – palabra o dibujo) Las actividades de Seriación. tamaño y color) 2. Tanteo) 2. Descriptiva (forma. Seriación sistemática (mas grande que. objeto . dibujos (opera significados no significantes) 2.objeto de encaje (Llave – candado. favorecen la concepción del número. Clasificación Correspondencia. resta.TRES NIVELES DE: SERIACIÓN. Vaso de bebé. CLASIFICACIÓN Y CORRESPONDENCIA. Alineación (torres por tamaño. Opera números suma. 98 . Actitud y Hábitos.signo (numeral – número. multiplicación y división. Objeto . Las tres habilidades básicas para aprender son: Atención. geométricos y de opuestos. matemáticos de volumen y tamaño.. Color y tamaño) • Clasificación 1. Resuelve problemas (escritos y verbales) Para que un niño aprenda los conceptos básicos matemáticos se le debe estimular con las actividades: Sensoperceptivos.

etc. pedagógica y psicológica necesarias. • Falta de Coordinación visomotriz • Falta de atención.  El profesor hace todo (no da oportunidad de descubrir. • Falta de motivación • Falta de comprensión en lo que debe hacer.  Se atiende al resultado y no al proceso. se etiqueta.Los problemas principales que presenta un niño que no aprende matemáticas son: • No cuenta con Discriminación visual.) • • 99 . experimentar. al alumn@. auditiva y motora. ensayar.  No se cuenta con la preparación didáctica. La concepción en el tratamiento de los problemas de aprendizaje de las matemáticas se realiza según: • El enfoque  Histórico  Cognitivo  Conductista  Multisensorial Modelo del daño Cerebral  Perceptomotor  Desarrollo del lenguaje  Procesamiento de la información  Déficit en la estrategia de aprendizaje El tratamiento habitual de los problemas de aprendizaje de las matemáticas ha sido:  1979 mayor atención a la problemática  No se saben abordar los problemas aritméticos  No se educa en matemáticas.  Se desatiende. otros. se evidencia.

tiene el valor posicional de millares. en el sistema de numeración de base diez. 9). El cero: La innovación más importante de toda la matemática es quizás el cero.EL SISTEMA DECIMAL DE NUMERACIÓN El SDN en la historia: Sistema de notación posicional para los números. donde recibe el nombre de sistema de numeración decimal o arábigo. El valor absoluto de un número es su distancia al cero. aunque con el correr de los siglos se han propuesto y utilizado otros sistemas. el lugar que ocupa el 5 en 5421. 8. 3. El sistema de numeración decimal fué desarrollado por los hindúes. con él y los otros nueve dígitos se puede representar cualquier cantidad por muy grande que esta sea. Dado su valor posicional. gracias al cero todos los métodos de computación se simplificaron de manera extraordinaria. El cero también preparó la idea generalizada de los números positivos y negativos. posteriormente lo introducen los árabes en Europa. 100 . ha determinado la adopción del sistema decimal de numeración. Un accidente fisiológico. 1. El sistema de numeración decimal es el más usado. 7. basado en el 10 y sus potencias. Si se aplica la notación posicional al sistema de numeración decimal entonces el dígito número n tiene el valor: (10 n) Valor posicional y absoluto: En un sistema de notación posicional. o sea que posee 10 dígitos (o símbolos) diferentes (0. 4. 6. 5. Por ejemplo. por ejemplo: 702. El valor del dígito es 5000. 2. es el número asignado a cada lugar de los que ocupa un dígito. permite diferenciar entre. en una recta numérica. el hecho de que tengamos diez dedos en las manos y diez en los pies. tiene como base el número 10. 72 y 720. se llama lugar de los miles.

se usaba en las tablas de contar formadas por columnas que representaban las unidades. forma latinizada del árabe sifr que es. La primera aparición indiscutible del cero tal como se usa hoy fue en la India. pasaron siglos antes de que la humanidad usara ese concepto con facilidad. a su vez. en una inscripción del año 876 de nuestra era. El valor arábigo de los números era ampliamente conocido en la edad media. las centenas y los millares.A pesar de su enorme importancia y simplicidad. que significa vacío o nada. una traducción de la palabra hindú sunya. 101 ELI . La palabra cero deriva probablemente de zephirum. las decenas. Los árabes lo llevaron a Europa en el siglo XII. junto con los números llamados arábigos.

certifica esta falta de comprensión global. pues implica crear un contexto donde los datos guarden una cierta coherencia.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Hay una diferencia básica entre el concepto "problema" y "ejercicio". Por otra parte. escoger las operaciones que los relacionan. pero la estrategia resolutoria está determinada por factores madurativos o de otro tipo. pero a tod@s les será necesario un cierto dominio en la comprensión de órdenes escritas y una cierta fluidez en la utilización de conceptos básicos tan necesarios para su futura ocupación laboral como para su vida. Una parte importante de los errores en la resolución de problemas son las dificultades de comprensión lectora. porque cuanto más facilitemos los adultos el aprendizaje. Desde este análisis se han de establecer jerarquías: ver qué datos son prioritarios. dar una explicación coherente a un conjunto de datos relacionados dentro del contexto. La estrategia de resolución de problemas es mucho más rica que la aplicación mecánica de un algoritmo.. La respuesta suele ser única. menor será el esfuerzo del niñ@ por aprender y por tanto menor será el aprendizaje. 102 .. estimar el rango de la respuesta. etc. venga o no a cuento. rechazar los elementos distorsionadores. resolver un problema. La tendencia de operar todos los datos presentados. Una cosa es aplicar un algoritmo de forma más o menos mecánica. y otra. Ello constituye un error pedagógico muy frecuente. No es lo mismo hacer un ejercicio que resolver un problema. evitando las dificultades que introduce la aplicación de reglas cada vez más complejas. No todos l@s alumn@s llegan a comprender los contenidos matemáticos fijados en los curriculums oficiales de la enseñanza obligatoria: un@s no pueden y a otr@s no les interesan lo más mínimo. l@s alumn@s resuelven mejor los problemas si alguien se los lee que si los leen por sí mism@s..

que la mayoría de las veces imposibilitan la magistralidad del profesor. Es una obviedad. La dificultad no conlleva significativamente más tiempo de dedicación a resolverlo. que no están dispuestos a "malgastar" el tiempo pensando. llevamos poniendo en práctica estas reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas. tanto desde la faceta de profesor como desde la faceta de padre. en la medida de nuestras posibilidades. 103 .El niño dedica muy poco tiempo a la resolución de un problema. Dicha práctica ha de ser utilizada con menos frecuencia y ha de dar paso a otras formas de organización del aula. Sería conveniente intentar romper este círculo vicioso y hacerles disfrutar de los resultados logrados a través del esfuerzo y dedicación. no sólo que no disfrutan ante los retos intelectuales sino. deja de ser válido cuando en las aulas coexisten una disparidad de niveles académicos tal. complementarias y alternativas a las existentes. El aprovechamiento de la actividad mental como elemento dinamizador de la práctica docente ha de tomar cuerpo a medida que el sistema educativo se generaliza a todos. Lo que servía en la secundaria. Ya son unos cuantos años los que. En parte ello es consecuencia de la falta de hábitos en esforzarse por conseguir las propias metas.

Jona Fuvi 2010 104 . Se incluye teoría al final. sin la descripción. por otro. corregir y ampliar los pasos de algunos métodos a fin de que sean claros. que además sepa el por qué o de dónde surgen las ideas de algunos métodos de operar suma. Escribir el libro. decidí convertirla en un libro de apoyo. además. ya que el mismo. resta. darle la estructura de A5 con los márgenes y el acomodo de los ejemplos. así como para entender y explicar algunos ejercicios al niñ@ que esté apoyando o enseñando. me ha llevado algún tiempo porque he tenido que repasar. lo había preparado para enseñarlo y si no se entendía.Epílogo Del material que preparé para impartir la materia de Estructuras Lógica Matemáticas. entendibles y lo más precisos posible para el lector a la hora de realizar las operaciones o llevar a la práctica los mismos. por un lado. algunos métodos sólo los tenía mencionados. multiplicación y división. pero no esperaba que fuera tan laborioso. el contenido. tenía la oportunidad de explicar las veces que fuera necesario. que pueda servir de apoyo al estudiante de licenciatura y lector en general.

o Aprendizaje: Proceso mediante el cual se adquiere destrezas habilidades y se incorpora contenidos informativos. o Endógeno: Dentro del organismo. Transmisión de conocimientos.. o Confrontación: Se trata de preguntar al niño sobre lo que hace o dice para que reflexione. según cierto criterios. actitudes. o Dirección: Consiste en indicar verbalmente al niño paso a paso. sucesión de divisiones. normas. o Convencionalidad: Norma social. destrezas. o Enseñar: Mostrar algo a alguien. técnicas. Costumbre que se considera como válida. o Deficiencia: Carencia o falta de algo. Insuficiencia de algo. aptitudes. por diversas causas – psíquicas. conductas. 105 . o Educar: Desarrollar habilidades.. o Dígito: Cualquiera del 0 al 9. o Correspondencia: Operación que consiste en relacionar uno a uno los objetos. las acciones que se tienen que realizar en la ejecución de la actividad o Educación Especial: Aquella que va dirigida a los sujetos que. o Cantidad: Que puede ser medido o contado. Cambio de conducta más o menos. o Estrategia: Planeamiento conjunto de las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso. físicas.GLOSARIO: o Algoritmo: Proceso o pasos sucesivos. emocionales – no se adaptan a una enseñanza normal. o Arbitrariedad: Proceder rígido sin sujeción a la justicia o razón. o Conservación: Capacidad para comprender que las cantidades permanecen constantes a pesar de las transformaciones en apariencia externa. o Clasificación: Operación que consiste en agrupar en clases. etc. o Epigénesis: Desarrollo.

o Sugerencia: Es una invitación que se da al niño para que haga uso del estímulo o realice una acción. o Reeducación. o Presentación: Consiste en realizar el ejercicio delante del niño. Ciencia psicológica. o Método: Ordenar los acontecimientos para alcanzar un objetivo. o Iteración: Acción que se repite varias veces. pero no un saber teórico o dones artísticos. Símbolo que da su nombre a un número o Número: Valor. o Representación Gráfica: Imagen de algo de manera pictórica. Proceder de trabajo que supone una manera de hacer desarrollada por el aprendizaje. sin indicarle cómo hacerla. mostrando el modo de trabajar con el estímulo. o Seriación: Operación que consiste en ordenar un valor alto a bajo o viceversa. o Técnica. o 106 . principio racional. palabra. Habilidad para transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. o Matemáticas: Camino eficaz para resolver un problema. MENTAL funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media junto con déficit en la conducta adaptativa. o Lógica: Oración. o Numeral: Nombre. o Retraso: ESCOLAR desfase entre la capacidad del alumno y el rendimiento que obtiene. Ciencia semántica. Aplicación de métodos o técnicas educativas específicas dirigidas a la recuperación de los aprendizajes mal adquiridos. Cantidad expresada con palabras. canónica o desarrollada o Ontogénesis: Proceso general de desarrollo de un ser vivo.Incapacidad: Falto de aptitud para desarrollar una actividad. o Inferencia: Operación lógica que consiste en extraer consecuencias a partir de datos.

107 .o Transitivo: La acción o causa cuyo efecto es exterior al agente.

Jugar con Números. La Numeración y las Cuatro Operaciones Matemáticas. Edit Selector. Manning. Internacional Thomson Editores. Montero Jaime. Mariano. Caligaris María de Lourdes. Pax México. Edit. Historia e Historias de Matemáticas. El niño y la Aritmética. Enseñar Matemáticas a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Aprender Jugando en la Escuela Primaria. Edit CCS. Edit. Eugene D. Fernández. Garza. Brandreth. 108 . Selector. Grupo Editorial Iberoamérica. Grupo Editorial Iberoamérica. Santos Bernardo. Juguetes y Estímulos Creativos. Smith Richard. Vicente. Ediciones Martínez Roca. Diccionarios y Matemáticas. Cómo ser un Gran Estudiante de Matemáticas. Bravo José A. Janice. Acertijos Fantásticos. Vanclave. Perero. Juegos. Vázquez. Oscar A. Edit. Martínez. Limusa. Recaman. Zapata. Edit. Gyles P. Santiago R. Praxis. Yakov. Matemáticas para Niños y Jóvenes. Nichols. Edit. Manual de Perelman. Matemáticas Recreativas. Edit. El Desarrollo de Habilidades Matemáticas en Situación Escolar.BIBLIOGRAFÍA Bermejo. Edit. Pax México. Grupo Editorial Iberoamérica. Paidós Educador.

MI MÉTODO DE SUMA 109 .

MI MÉTODO DE RESTA 110 .

MI MÉTODO DE MULTIPLICACIÓN 111 .

MI MÉTODO DE DIVISIÓN 112 .

se desempeña como catedrático de la UNIDEP LZC. fue asesor de las licenciaturas de Psicología. Didáctica.José Natividad de Fuerte Villaseñor (1964). de la Universidad de Guadalajara. Trabaja en el IMSS en el área de Mantenimiento de Equipo Médico y es Facilitador en los procesos de Capacitación. Originario Actualmente Pátzcuaro en Lázaro Michoacán. Cárdenas radica Michoacán y dentro las múltiples actividades que realiza.. Pedagogía. Desarrollo de Habilidades Matemáticas Básicas. Imparte platicas y cursos varios en su localidad y fuera de ella en temas de Psicología. Pedagogía y Educación Especial en el IMCED Guacamayas Mich. entre otras instituciones. 113 . Habilidades en el Trabajo. así como Asesor del Bachillerato y Postgrado de Enfermería semiescolarizadas. entre otras. Psicólogo Educativo y Orientador Humanista.

19 Pollitos en la Universidad (libro de Trabajos Académicos y didáctica. Mundología. desarrollar habilidades y destrezas varias). para apoyar el aprendizaje de las matemáticas. para estudiantes y docentes). • • 114 . Experiencias de vida de José Natividad. Experiencia y habilidad para gobernarse en la vida.Libros del mismo autor • Ludominó (libro con más de 25 juegos usando las 28 fichas del dominó.

Para dudas y comentarios: Psi. José Natividad Fuerte Villaseñor Priv.Debido al costo de impresión a color. 12 Col. Capricornio No. México Email: jnfuerte@hotmail. Infonavit Nvo.com 115 . Lázaro Cárdenas Michoacán. Horizonte Cd. se imprimió en escala de grises y no se aprecian los ejemplos de operaciones con el ábaco. si te interesa obtener a color el método del ábaco. envía un mensaje al correo de abajo.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->