Profres.

Rosalinda Chávez España
Y
Carlos García García

El Tini se encuentra al sur del Golta, a
500 sores de la estación. El tiempo
aproximado del recorrido es de 4
ducados, su costo es de 300 quechuz
por persona, a lo largo del viaje y una
parada antes de llegar dejas en una
zafra tus pixis, para poder entrar.

“Viaje al Tini” ¿ Dónde se localiza el Tini ? • ¿ Cuánto dura el viaje ? • ¿ Cuál es el costo por dos personas ? • ¿ Qué solicitan que dejes para poder entrar al Tini ? .

Tabla del Decenas Unidades Resultados 9 (ascendente) (descendente) 9x1= 0 9 09 9x2= 1 8 18 9x3= 2 7 27 9x4= 3 6 36 9x5= 4 5 45 9x6= 5 4 54 9x7= 6 3 63 9x8= 7 2 72 9x9= 8 1 81 9x10 = 9 0 90 .

Ascendente ESPEJO Descendente 9x1= 09 90 =10 x 9 9x2= 18 81 = 9x9 9x3= 27 72 = 8x9 9x4= 36 63 = 7x9 9x5= 45 54 = 6x9 .

MULTIPLICACIÓN Lenguaje Matemático “Multiplicado por” “De” “Producto” “Veces” .

6x4= 6+6+6+6= 4+4+4+4+4+4= 6x4=4x6 4+4 + 4+4 + 4+4 = 6+6 + 6+6 ( 2 x 4 ) + ( 2 x 4 ) + ( 2 x 4 ) = ( 2 x 6 ) + (2 x 6 ) 8 + 8 (2x8) (16 + 8 + + 8 8) 24 = = = = 12 + 12 ( 2 x 12 ) 24 24 .

Ej. 6 . 6 x 4 = 4 x 6 4+4+4+4+4+4 (4 + 4 + 4) (3 x 4 ) 12 24 + + + = (4 + 4 + 4) = (3 x 4) 12 6+6+6+6 (6 + 6 + 6) + 6 = (3x6) + 6 = 18 = + 24.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 2x1=2 3x1=3 4x1=4 5x1=5 6x1=6 7x1=7 8x1=8 9x1=9 10 x 1 = 10 2x2=4 3x2=6 4x2=8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 10 x 2 = 20 2x3=6 3x3=9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27 10 x 3 = 30 2x4=8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36 10 x 4 = 40 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45 10 x 5 = 50 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 10 x 6 = 60 2 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 5 x 7 = 35 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 10 x 7 = 70 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 10 x 8 = 80 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 10 x 9 = 90 2 x 10= 20 3 x 10= 30 4 x 10= 40 5 x 10= 50 6 x 10= 60 7 x 10= 70 8 x 10= 80 9 x 10= 90 10 x 10= 100 .

6x1=6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10=60 una vez seis = 6 6 + 6 = 12 6 + 6 + 6 = 18 6 + 6 + 6 + 6= 24 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 48 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 54 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 60 .Tabla del 6.

6x1=6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10=60 6 6 + 6 = 12 6 + 6 + 6 = 18 6 + 6 + 6 + 6= 24 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 36 + 6 = 42 42 + 6 = 48 48 + 6 = 54 54+ 6 = 60 .

Se tienen las siguientes tablas la del 6. 6x1=6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10=60 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 2 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 5 Caso especial estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 9 . 7 y 8.

7x1=7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10=70 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 2 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 5 Caso especial estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 9 .

8x1=8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10=80 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 2 estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 5 Caso especial estos algoritmos se pueden relacionar con la tabla del 9 .

6x1=6 7x1=7 8x1=8 9x1=9 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 6 x 10= 60 7 x 10= 70 8 x 10= 80 9 x 10= 90 .

6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54 6 x 7 = 42 7 x 7 = 49 8 x 7 = 56 9 x 7 = 63 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 6 x 9 = 54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 6 x 10= 60 7 x 10= 70 8 x 10= 80 9 x 10= 90 .

Superior de la tabla del 5 .Excepciones de tablas primarias 1x7=7 ---------------------------------------------------.Tabla de 2 3x7=7 ---------------------------------------------------.Tabla de 5 6x7=42 ---------------------------------------------------.Inferior de la tabla del 5 5x7=35 -------------------------------------------------.Inferior de la tabla del 2 2x7=14 -------------------------------------------------.Superior de la tabla del 2 4x7=28 ---------------------------------------------------.

7x7=49 ---------------------------------------------------.ÚNICA EXCEPCIÓN 8x7=56 ---------------------------------------------------.Inferior de la tabla del 9 9x7=63 -------------------------------------------------.Tabla de 9 10x7=70 ---------------------------------------------------.Superior de la tabla del 9 .

etc. 12 Es 10× el número más 2× el mismo número. 5. Ejemplo: 9×6 = 10×6 . 9 Es 10× el número menos el número. sale 9.Para multiplicar por TRUCO 2 Suma el número a sí mismo (ejemplo 2×9 = 9+9) 5 Las últimas cifras son siempre 5.. Ejemplo: 9×5=45 y 4+5=9. 7. acaba en la misma cifra. 6×4=24. Ejemplo: 6×2=12...0.. Ejemplo: 10x8=80 11 Hasta 9x11: sólo repite la cifra (ejemplo: 4x11 = 44) De 10x11 a 18x11: escribe la suma de las cifras en medio del número (ejemplo: 15x11 = 1(1+5)5 = 165) Nota: esto funciona para todos los números de dos cifras. (Pero no con 9×11=99) 10 Pon un cero después del número. pero si la suma es más de 9. Si sumas las cifras de la respuesta. Ejemplo: 12X4= (10x4)+(2X4)= 40+8=48 . 8. 0.6 = 60-6 = 54 La última cifra va así: 9. tendrás que "llevarte el uno" (ejemplo: 75x11 = 7(7+5)5 = 7(12)5 = 825).. Es siempre la mitad de 10× (ejemplo: 5x6 = mitad de 10x6 = mitad de 60 = 30) Es la mitad del número multiplicado por 10 (ejemplo: 5x6 = 10x3 = 30) 6 Si multiplicas 6 por un número par.6. 6×6=36.

Es de utilidad utilizar las multiplicaciones de los cuadrados (cuando multiplicas un número por sí mismo): 1×1=1 2×2=4 3×3=9 7×7=49 8×8=64 9×9=81 4×4=16 5×5=25 6×6=36 10×10=100 11×11=121 12×12=144 Y esto vale para otro truco. la multiplicación de los cuadrados es igual a sumarle al primer factor 1 y reducir en 1 al segundo factor. Si los números que multiplicas tienen una diferencia de 2 (por ejemplo 7 y 5). observa: .

2 x 2 = 4 es sólo uno más que 3x1 =3 3 x 3 = 9 es sólo uno más que 4x2 = 8 4 x 4 = 16 es sólo uno más que 5x3 = 15 5×5 = 25 es sólo uno más que 6×4 = 24 6×6 = 36 es sólo uno más que 7×5 = 35 7×7 = 49 es sólo uno más que 8×6 = 48 8×8 = 64 es sólo uno más que 9×7 = 63 9x9 = 81 es sólo uno más que 10x8= 80 10x10 = 100 es sólo uno más que 11x9 = 99 11x11 = 121 es sólo uno más que 12x10 = 120 ¡Etcétera! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful